|
|
2000-07-27 - 2018-08-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Corobceanu Anatol, 24
|
|
|
|
2008-01-29 - 2019-04-05
Ialoveni, Mileştii Mici
|
|
|
|
2010-11-24
Criuleni, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 52, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1995-03-27
Teleneşti, str. Renaşterii, 122
|
|
|
|
2007-09-28
Basarabeasca, Sadaclia
|
|
|
|
2011-03-23
Hînceşti, Cărpineni, str. Donici A., 13
|
|
|
|
1998-09-15 - 2011-03-25
Hînceşti, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 30
|
|
|
|
1998-05-25 - 2011-04-01
Hînceşti, Cărpineni, str. Tineretului, 1
|
|
|
|
2005-07-26 - 2018-09-20
Cahul, Vadul lui Isac
|
|
|
|
1996-02-20 - 2018-05-22
Cantemir, str. Tcacenco, 3, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2011-11-15 - 2012-03-05
Hînceşti, Sărata-Galbenă
|
|
|
|
1997-02-14 - 2022-01-24
Briceni, Corjeuţi
|
|
|
|
1998-04-03 - 2012-08-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. 8 Martie, 68
|
|
|
|
2011-02-23
Şoldăneşti, str. Ghioceilor, 28
|
|
|
|
2000-12-20 - 2020-01-27
Hînceşti, Bobeica
|
|
|
|
1998-03-10 - 2005-06-16
Briceni, str. Independenţei, 19, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2014-04-14
Criuleni, Dubăsarii Vechi
|
|
|
|
1992-11-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 202
|
|
|
|
2011-07-27
Şoldăneşti, str. Ghiocel, 28
|
|
|
|
2001-10-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 16/1, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1992-11-17 - 2016-01-06
Bălţi, str. Strîi, 17, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1995-02-17 - 2016-01-06
Bălţi, str. Iablocikov Pavel, 52
|
|
|
|
2003-01-14 - 2020-09-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 12, ap.(of.) 162
|
|
|
|
2011-05-05
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 121, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2002-08-15
Ialoveni, str. Ştefănucă Petre, 36, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2009-10-02 - 2020-01-27
Hînceşti, Pervomaiscoe
|
|
|
|
2011-02-01 - 2018-03-15
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 38, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2005-06-09
Făleşti, str. Eminescu Mihai, 20/4
|
|
|
|
2013-12-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Lvov str-la 4, 83
|
|
|
|
2011-11-09
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 40/2, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2007-04-10 - 2021-01-15
Donduşeni, str. Sîrbu Elena, 9/3, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2014-04-15 - 2018-12-04
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Izvoarelor, 11
|
|
|
|
2014-04-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 128/1, ap.(of.) 120
|
|
|
|
2012-01-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 18/4, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2012-02-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Marinescu Al., 19/1, ap.(of.) 7
|
|