Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-09-04 - 2014-09-01
Rîşcani, str. Prieteniei, 40 |
||
Lichidator |
2005-08-17 - 2014-08-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 59 |
||
Întreprinderea Individuală MUNTEAN OLEG Lichidator Administrator |
2006-07-20 - 2014-07-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 22/5, ap.(of.) 65 |
||
Lichidator Administrator |
2008-10-21 - 2014-06-27
Bălţi, str. Bulgară, 37, ap.(of.) 28 |
||
Lichidator Administrator |
2000-07-17 - 2011-03-31
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Întreprinzător Individual GUŢU SERGIU Lichidator Administrator |
2003-06-02 - 2014-11-26
Căuşeni, Hagimus |
||
Lichidator |
2002-09-24 - 2014-11-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cantemir D. piaţa, 1 |
||
Lichidator Administrator |
2007-08-28 - 2014-10-31
Bălţi, str. Victoriei, 10, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator Administrator |
2007-01-26 - 2014-11-20
Orhei, str. Haiducul Grozescu, 66 |
||
Administrator Lichidator |
2012-12-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 23, ap.(of.) 127 |
||
Administrator |
1998-07-03 - 2015-01-29
Hînceşti, Leuşeni |
||
Administrator |
2011-05-31 - 2014-12-24
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 30, ap.(of.) 85 |
||
Administrator |
2012-09-03 - 2015-01-16
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator |
2013-04-19 - 2015-01-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307 |
||
Administrator |
2004-09-16 - 2015-04-17
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 7, ap.(of.) 84 |
||
Administrator Lichidator |
2006-03-02 - 2015-06-01
Bălţi, str. Independenţei, 32, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2009-05-28 - 2015-07-07
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
1998-06-28 - 2015-06-25
Bălţi, str. Tuhacevski, 1, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2001-12-06 - 2015-06-05
Cahul, Pelinei |
||
Administrator |
1996-09-30 - 2020-06-17
Teleneşti, Mihălaşa |
||
Administrator |
1999-11-02 - 2015-07-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Botanica Veche, 4, ap.(of.) 98 |
||
Administrator |
2014-12-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 16, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
2002-02-21
Cimişlia, Albina |
||
Administrator |
2008-07-30 - 2011-07-20
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Voroşilov, 12, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2009-09-22 - 2011-01-26
Ocniţa, str. Creangă Ion, 16 |
||
Administrator |
1992-06-18 - 2011-07-22
Glodeni, str. Soltîs Ion, 1, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2000-03-30 - 2015-12-28
Cimişlia, str. Sadoveanu M., 75 |
||
Administrator |
2008-10-01 - 2015-12-11
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 7, ap.(of.) 13 |
||
Lichidator Administrator |
2005-03-28 - 2015-12-08
Bălţi, str. Tiraspol, 9/A |
||
Lichidator Administrator |
2005-05-31 - 2015-11-23
Bălţi, str. Independenţei, 25, ap.(of.) 35 |
||
Lichidator Administrator |
2006-10-06 - 2016-01-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 19, ap.(of.) 99 |
||
Întreprinzător Individual CATAN CAROLINA Lichidator |
2002-02-04 - 2016-02-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lisabona, 2/2 |
||
Administrator Lichidator |
2006-10-12 - 2016-02-08
Cantemir, Cîietu |
||
Administrator |
2006-12-19 - 2016-01-26
Cahul, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 15, ap.(of.) 36 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2008-01-16 - 2015-12-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/6, ap.(of.) 140 |