Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-12-18
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
1996-01-31
Bălţi, str. Konev Ivan, 6, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
2006-05-02
Ungheni, str. Crihan Anton, 5 |
||
Administrator |
2009-11-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Arheolog Ion Casian Suruceanu, 15 |
||
Administrator |
2011-08-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 6/1, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2015-01-19 - 2017-09-01
Hînceşti, Cioara |
||
Administrator |
2007-02-01 - 2009-03-03
Făleşti, str. Căruntu G., 10 |
||
Administrator |
2008-06-19 - 2021-01-21
Bălţi, str. Smolean, 48 |
||
Administrator |
1995-02-06 - 2021-09-15
Făleşti, str. Donici A., 24 |
||
Administrator |
1999-08-20
Orhei, str. 1 Mai, 22/A |
||
Administrator |
2013-02-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Arheolog Ion Casian Suruceanu, 7 |
||
Administrator |
2005-12-22 - 2020-11-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 21/1, ap.(of.) 146 |
||
Administrator |
2003-03-19
Orhei, str. Unirii, 14 |
||
Administrator |
1997-02-24 - 2021-01-21
Teleneşti, Brînzenii Noi |
||
Administrator |
2007-02-05 - 2020-07-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 42, ap.(of.) 114 |
||
Administrator |
2012-04-13 - 2020-09-25
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 26, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2006-12-18 - 2019-01-23
Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 3, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2010-07-05 - 2021-09-17
Străşeni, Recea |
||
Administrator |
2011-09-06 - 2013-02-11
Făleşti, Vrăneşti |
||
Administrator |
2006-03-27 - 2018-05-28
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 13, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2015-01-17
Cahul, Manta, str. Malul Bălţii, 12 |
||
Administrator |
2008-03-19 - 2012-12-21
Teleneşti, Verejeni |
||
Administrator |
2007-03-22 - 2012-12-27
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2003-01-10
Glodeni, Duşmani |
||
Administrator |
2013-12-02 - 2023-11-27
Făleşti, Hiliuţi |
||
Administrator |
1997-03-07
Făleşti, Mărăndeni |
||
Administrator Lichidator |
2007-12-12 - 2024-01-04
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Tineretului, 28 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2009-04-17
Orhei, str. Scrisului Latin, 2 |
||
Administrator |
2004-09-14 - 2019-11-07
Bălţi, str. Traian, 10 |
||
Administrator |
2008-03-25 - 2021-01-26
Ungheni, str. Cosmescu Alexandru, 6 |
||
Administrator |
2010-05-20
Căuşeni, Opaci, str. Ştefan cel Mare, 45 |
||
Administrator |
1999-04-14 - 2018-05-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 5, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2007-02-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 82/4, ap.(of.) 49 |
||
Lichidator Administrator |
2013-12-24 - 2021-02-01
Cahul, str. Griviţei şos., 5 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2014-12-30 - 2021-02-01
Cahul, str. Negruzzi Constantin, 22 |