Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-06-06 - 2020-01-23
Floreşti, str. Dacia, 21, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2008-11-12
Bălţi, str. Borodin, 26, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2008-11-19
Sîngerei, Bilicenii Noi |
||
Administrator |
2008-11-24 - 2009-02-20
Făleşti, Făleştii Noi |
||
Administrator |
2008-12-12
Glodeni, str. Suveranităţii, 16/a |
||
Administrator |
2011-04-28 - 2017-05-03
Glodeni, Danu |
||
Administrator |
2008-09-30
Cahul, Găvănoasa |
||
Administrator |
2008-10-21
Cahul, str. Şolohov M., 34, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2008-12-09
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
2013-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 82/8, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2014-09-05 - 2017-05-29
Făleşti, Pîrliţa |
||
Administrator |
2008-03-07 - 2010-10-28
Briceni, str. Prieteniei, 63 |
||
Administrator |
2007-04-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 43, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-02-08 - 2012-10-26
Cimişlia, Albina |
||
Administrator |
2007-02-13
Cimişlia, Iurievca |
||
Administrator |
2007-12-24 - 2022-01-19
Căuşeni, Zaim |
||
Administrator |
2004-08-04 - 2013-11-29
Cantemir, Antoneşti |
||
Administrator |
2008-02-07
Rezina, str. 1 Mai, 7, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
2008-03-04 - 2009-04-06
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 3 |
||
Administrator |
1995-07-03
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
1998-11-13
Hînceşti, Cărpineni |
||
Administrator |
2002-01-29
Ungheni, str. Doina, 15 |
||
Administrator |
2008-05-15 - 2010-04-30
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2008-05-15 - 2010-07-30
Orhei, Isacova |
||
Administrator |
2008-06-20
Şoldăneşti, str. Livezilor, 67 |
||
Administrator |
2000-05-25
Făleşti, Călugăr |
||
Administrator |
2008-06-20
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Administrator |
2008-07-17 - 2012-06-13
Teleneşti, Brînzenii Vechi |
||
Administrator |
2008-08-19
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
1997-02-03 - 2017-05-24
Cahul, str. Tineretului, 23, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
2008-10-14 - 2011-01-31
Rezina, Ţareuca |
||
Lichidator Administrator |
1997-06-02 - 2009-12-08
Rezina, str. Şciusev A., 7, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2000-08-14 - 2008-12-05
Orhei, str. Unirii, 130, ap.(of.) 7 |
||
Administrator Lichidator |
1996-12-10 - 2009-08-17
Rezina, str. Păcii, 75, ap.(of.) 10 |
||
Lichidator Administrator |
1996-05-31 - 2009-10-05
Rezina, Ţareuca |