|
|
2007-01-10 - 2014-07-24
Cantemir, Hănăseni
|
|
|
|
1999-02-03 - 2014-08-06
mun. Chişinău, Revaca, str. Alecsandri Vasile, 17
|
|
|
|
2004-02-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Moşilor, 4
|
|
|
|
2004-02-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 5
|
|
|
|
2004-02-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 49, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2004-02-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 81/5, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2004-03-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 11/1
|
|
|
|
2000-02-18 - 2014-09-23
Ungheni, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 13, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2004-09-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 17/1, ap.(of.) 130
|
|
|
|
2004-06-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 7/9
|
|
|
|
2004-06-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal, 23
|
|
|
|
2004-07-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Micle Veronica, 1/1
|
|
|
|
2004-07-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 200, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2004-07-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dorobanţi, 4/A
|
|
|
|
2008-02-08 - 2015-02-05
Căuşeni, Zaim
|
|
|
|
1997-02-21
mun. Chişinău, Cricova, str. Gagarin Iu., 5
|
|
|
|
2003-11-20 - 2024-04-02
Cahul, str. Mateevici A., 21
|
|
|
|
1995-08-08 - 2018-04-10
Bălţi, str. Suceava, 16, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2004-09-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 7/2, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2007-12-17 - 2019-02-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 2, ap.(of.) 86
|
|
|
|
2013-01-14 - 2021-02-25
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 175
|
|
|
|
2012-03-30 - 2021-11-05
Orhei, Peresecina
|
|
|
|
2004-03-24
Cahul, str. Tecuci, 10
|
|
|
|
2007-02-19 - 2021-03-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Colina Puşkin, 14, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2011-01-26 - 2021-03-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 21, ap.(of.) 212
|
|
|
|
1994-11-01
Briceni, Lipcani, str. Libertăţii, 32, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2002-06-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 45/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2000-10-17
Teleneşti, Ineşti
|
|
|
|
1992-12-23
Orhei, str. Roman Tudose, 40
|
|
|
|
2001-12-28
Orhei, Pohorniceni
|
|
|
|
2013-03-28
Ocniţa, str. Puşkin A., 28
|
|
|
|
2009-06-24 - 2021-02-26
Criuleni, Răculeşti
|
|
|
|
2004-12-01
Orhei, str. Zemţov Piotr, 9
|
|
|
|
2002-07-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 18, ap.(of.) 75
|
|
|
|
2004-09-30
Călăraşi, str. Dosoftei, 115
|
|