|
|
1998-03-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 15/2, ap.(of.) 59
|
|
|
|
1996-12-23 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceava, 152, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1999-04-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 9/1, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1992-09-23 - 2021-02-02
Edineţ, str. Independenţei, 73
|
|
|
|
1997-12-15
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Kirov, 7
|
|
|
|
2000-10-18 - 2018-11-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 40, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2009-01-21 - 2018-11-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cantemir Dimitrie bd., 5/5, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2005-04-05
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Lazo S., 2A
|
|
|
|
1999-09-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 22, ap.(of.) 206
|
|
|
|
2000-08-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 15/2, ap.(of.) 92
|
|
|
|
2009-09-25
mun. Chişinău, Dobrogea, str. Decebal, 2, ap.(of.) 93
|
|
|
|
1998-05-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 62, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1998-07-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 11, ap.(of.) 164
|
|
|
|
1998-08-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Movileni, 12
|
|
|
|
1999-08-17 - 2000-06-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 3, ap.(of.) 37
|
|
|
|
1994-08-19 - 2021-10-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 17/1, ap.(of.) 63
|
|
|
|
2009-07-06
Bălţi, str. Independenţei, 39, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2002-02-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 19/2, ap.(of.) 108
|
|
|
|
1998-06-15 - 2021-10-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 17/1, ap.(of.) 67
|
|
|
|
2014-11-13
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 2
|
|
|
|
1994-05-11 - 2017-04-13
Bălţi, str. Tcacenco, 1
|
|
|
|
1995-12-05 - 2019-01-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Hîjdeu A., 39
|
|
|
|
2004-07-27 - 2010-12-07
Sîngerei, str. Independenţei, 75, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2004-04-02 - 2010-12-20
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 22, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2004-10-14 - 2010-10-11
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 9, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2002-02-27 - 2021-10-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 84, ap.(of.) 53
|
|
|
|
1998-03-20
Bălţi, str. <, 6
|
|
|
|
1996-02-27 - 2019-07-04
Cantemir, Tartaul
|
|
|
|
2007-09-03 - 2018-03-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 206, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2000-07-21
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Mateevici Alexei, 81/2
|
|
|
|
2001-11-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 2
|
|
|
|
1997-06-03 - 2019-07-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 3
|
|
|
|
2001-02-16 - 2002-07-30
Bălţi, str. Suceava, 19, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2011-01-19 - 2020-01-31
Anenii Noi, Mereni, str. Ostrovski, 43
|
|
|
|
2010-09-21
Rîşcani, str. Komarov Vl., 17
|
|