|
|
2014-01-14 - 2015-12-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Botanica Veche, 4, ap.(of.) 41
|
|
|
|
1997-09-02 - 2014-05-15
mun. Chişinău, Durleşti, str. Sadoveanu M., 25B
|
|
|
|
2014-02-13 - 2014-06-16
Ocniţa, Lipnic
|
|
|
|
2014-08-05 - 2015-07-28
Edineţ, Brătuşeni
|
|
|
|
1992-09-10 - 2015-09-16
Floreşti, Mărculeşti, str. Puşkin A., 29
|
|
|
|
2014-01-14 - 2015-11-05
Nisporeni, str. Ioan Vodă, 44
|
|
|
|
2014-01-28 - 2016-06-13
Ungheni, Pîrliţa
|
|
|
|
2013-06-04 - 2020-11-26
Ştefan Vodă, Tudora
|
|
|
|
2015-01-13 - 2016-07-22
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 65, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2015-01-30 - 2016-09-14
Nisporeni, Iurceni
|
|
|
|
2002-01-03 - 2010-05-19
Cahul, str. Frunze M., 50, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2007-10-24 - 2010-06-02
Cantemir, Cania, str. Păcii, 156
|
|
|
|
2008-03-27 - 2010-06-02
Ungheni, Sculeni
|
|
|
|
2003-12-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 111/3, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2014-03-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Voievozilor, 1/A
|
|
|
|
2001-02-26
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Vălicica Omului, 3
|
|
|
|
2013-05-30
Criuleni, Dubăsarii Vechi
|
|
|
|
2003-12-23 - 2009-06-03
Cantemir, str. Trandafirilor, ap.(of.) 26
|
|
|
|
1994-02-09
Edineţ, Lopatnic
|
|
|
|
1999-04-16
Căuşeni, Copanca
|
|
|
|
2002-10-03 - 2010-10-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/1, ap.(of.) 62
|
|
|
|
2012-12-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Profesor Ion Dumeniuk, 14, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1998-02-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 12, ap.(of.) 101
|
|
|
|
2003-03-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 32/2, ap.(of.) 84
|
|
|
|
2006-09-08 - 2010-06-24
Edineţ, str. Independenţei, 4, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2012-09-21 - 2023-10-18
Soroca, str. Levandovschi Iurie, 20, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2014-11-26 - 2018-01-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
1998-03-06 - 2009-07-16
Sîngerei, str. Ştefan cel Mare, 109
|
|
|
|
1998-01-21 - 2017-12-13
Bălţi, str. Kurcenko N., 20/a, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1997-11-27 - 2017-12-19
Bălţi, str. Ostrovski, 44, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2000-01-04 - 2004-03-12
Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 2, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2003-10-16
Călăraşi, str. Doina, 17
|
|
|
|
2004-02-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 22, ap.(of.) 223
|
|
|
|
2004-02-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 202/1, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2005-12-08 - 2010-07-16
Cahul, str. Costin Miron, 9, ap.(of.) 2
|
|