|
|
2008-03-11 - 2021-02-02
Orhei, str. Fedico, 52
|
|
|
|
2004-10-21
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 90/9
|
|
|
|
2012-02-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 82/3, ap.(of.) 71
|
|
|
|
2000-07-25 - 2011-07-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 31/7, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2010-10-26 - 2019-11-08
Rezina, Cinişeuţi
|
|
|
|
2002-10-24 - 2020-11-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 27B
|
|
|
|
2005-09-12 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 5/2, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2002-11-08 - 2020-11-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 8
|
|
|
|
2002-11-21 - 2020-09-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pictor Mihai Grecu, 5, ap.(of.) 64
|
|
|
|
2009-03-24 - 2020-03-24
Ocniţa, str. Decebal, 1/a
|
|
|
|
2000-12-26 - 2022-05-13
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 123, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2010-09-28 - 2020-03-24
Ocniţa, Lipnic
|
|
|
|
1997-06-19
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Florilor, 35
|
|
|
|
2007-06-07 - 2017-12-29
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 26, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2008-12-02 - 2017-12-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/4, ap.(of.) 72
|
|
|
|
2008-07-02 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 11/A, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2009-02-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 100/1
|
|
|
|
2012-11-12
Străşeni, Lozova, str. Cantemir D., 47
|
|
|
|
2008-11-10 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 2
|
|
|
|
2008-11-14 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 45
|
|
|
|
2009-11-25 - 2018-01-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Fîntînilor, 2/V
|
|
|
|
1997-05-08 - 2021-10-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 19, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2012-06-04 - 2019-04-13
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Creangă Ion, 38
|
|
|
|
2005-03-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 34/A
|
|
|
|
2011-07-18 - 2018-05-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 7/1, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2013-12-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 37, ap.(of.) 135
|
|
|
|
2001-07-06 - 2018-11-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 78
|
|
|
|
2013-11-15 - 2020-01-30
Hînceşti, Crasnoarmeiscoe
|
|
|
|
2001-09-04 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 15/1, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2009-01-15 - 2017-12-06
Cahul, str. Sanatoriului, 22, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2002-02-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 33/1, ap.(of.) 142
|
|
|
|
2008-01-28 - 2017-02-02
Bălţi, str. Decebal, 22, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2013-02-22 - 2019-04-13
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Colhoznaia, 66
|
|
|
|
2004-12-07 - 2010-12-15
Cahul, str. Spirin V., 100, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2012-12-17 - 2020-10-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Busuioceşti, 16, ap.(of.) 43
|
|