Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-01-21
Edineţ, str. Cirimpei Octavian, 61, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-12-29
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
2010-10-25 - 2017-07-12
Sîngerei, Heciul Nou |
||
Administrator |
2008-01-28 - 2019-04-01
Cahul, str. Dunării, 7, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
2007-03-21 - 2008-08-11
Hînceşti, Stolniceni |
||
Administrator |
2007-08-09 - 2008-05-17
Hînceşti, str. Creangă Ion, 52, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2013-11-21 - 2021-01-04
Anenii Noi, str. Parcului, 12, ap.(of.) 2 |
||
1995-06-08 - 2008-06-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 19/1, ap.(of.) 82 |
|||
Administrator |
2007-11-07
Cimişlia, str. Solidarităţii, 1 |
||
Administrator |
2011-04-22 - 2021-09-01
Străşeni, str. Eminescu Mihai, 92 |
||
Administrator |
2007-12-17 - 2010-01-25
Basarabeasca, str. Cărămizilor, 26 |
||
Administrator |
2014-05-13
Hînceşti, Fundul Galbenei |
||
Administrator |
2014-11-12
Cantemir, Tartaul |
||
Administrator |
2007-01-18 - 2010-12-10
Orhei, Chiperceni |
||
Administrator |
2007-01-22 - 2008-07-09
Orhei, str. Nucarilor, 13 |
||
Administrator |
2007-02-06 - 2011-10-25
Orhei, str. Porumbescu Ciprian, 49 |
||
Administrator |
1996-11-04
Teleneşti, str. Renaşterii, 104 |
||
Administrator |
2007-02-02
Orhei, Donici |
||
Administrator |
2014-06-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 10, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
2007-02-16 - 2011-03-31
Orhei, str. Unirii, 150, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2007-03-13 - 2008-02-06
Rezina, str. 8 Martie, 13, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2007-03-21 - 2009-03-09
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
1997-11-24 - 2007-06-06
Rezina, Sîrcova |
||
Administrator |
2007-03-27 - 2011-07-26
Orhei, str. Salciilor, 30 |
||
Administrator |
2007-03-28 - 2012-07-06
Orhei, str. Nouă, 22 |
||
Administrator |
2007-04-18 - 2011-02-04
Teleneşti, Ghiliceni |
||
Administrator |
2008-04-30 - 2016-01-12
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator |
2007-05-17 - 2011-03-16
Teleneşti, Băneşti |
||
Administrator |
2007-06-01 - 2008-06-27
Orhei, str. Lazo S., 4/A, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2007-06-06 - 2011-10-25
Orhei, str. Sadoveanu M., 26, ap.(of.) 99 |
||
Administrator |
2007-06-25
Orhei, str. Glavan Boris, 20 |
||
Administrator |
2007-06-14 - 2012-05-21
Orhei, str. Fedico, 44 |
||
Administrator |
2007-06-22 - 2009-02-20
Orhei, str. Iachir I., 19, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2007-06-22 - 2010-02-26
Orhei, str. Susleni, 19 |
||
Administrator |
2004-07-12 - 2014-08-08
Cantemir, Lărguţa |