|
|
2011-03-22 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 103, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2012-07-17
Nisporeni, Vărzăreşti
|
|
|
|
2010-03-01 - 2020-12-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hanul Morii str-la, 31
|
|
|
|
2010-09-20 - 2019-12-19
Ocniţa, Lipnic
|
|
|
|
2012-01-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 23/1
|
|
|
|
2009-11-02 - 2020-12-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 16, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2010-05-19 - 2020-12-18
Ialoveni, Zîmbreni
|
|
|
|
2011-05-04 - 2020-12-18
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 14/4, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2011-11-02 - 2019-12-23
Nisporeni, Bălăneşti
|
|
|
|
2012-01-26 - 2019-12-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 73, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2007-08-29 - 2019-12-26
Şoldăneşti, str. Livezilor, 1
|
|
|
|
2005-06-09 - 2016-10-24
Sîngerei, str. Buianov Mihail, 2
|
|
|
|
2011-04-21 - 2022-03-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gheorghe, 79/1, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2001-04-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 279
|
|
|
|
2013-08-23 - 2019-12-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 23/1
|
|
|
|
2002-09-25 - 2021-03-24
Căuşeni, str. Unirii, 1, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2014-07-15 - 2020-05-12
Rezina, Ciorna, str. Cantemir D., 16
|
|
|
|
2002-01-09 - 2022-03-30
Leova, str. Ştefan cel Mare, 69, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2002-10-29 - 2021-03-24
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şolohov M., 1
|
|
|
|
2008-07-02 - 2020-01-02
Rîşcani, str. Glavan Boris, 30
|
|
|
|
2006-10-06
Orhei, Ghetlova
|
|
|
|
1999-12-21 - 2020-01-02
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 3
|
|
|
|
2000-05-18 - 2020-01-02
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 11, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2007-11-09
Orhei, str. 31 August, 142
|
|
|
|
2009-08-04 - 2021-03-25
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 43
|
|
|
|
2008-08-22 - 2020-01-03
Cahul, str. Negruzzi C., 32, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2007-06-06 - 2020-02-28
Cahul, str. Bălcescu N., 30
|
|
|
|
1996-08-24 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 10, ap.(of.) 88
|
|
|
|
2006-07-24 - 2020-05-14
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 8, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2008-10-27 - 2020-05-14
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Mioriţa, 26/1, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2009-09-07 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Unirii Principatelor piaţa, 1, ap.(of.) 223
|
|
|
|
2010-11-24 - 2020-05-14
Făleşti, str. Stamati C., 1, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2012-07-17 - 2020-05-14
Sîngerei, str. Glavan Boris, 2/b
|
|
|
|
2008-04-11 - 2015-12-15
Cahul, str. Kogălniceanu Mihail, 29, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2012-03-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
|
|