|
|
1996-02-08 - 2019-03-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 64/V, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2008-10-30 - 2019-10-01
Anenii Noi, Bulboaca, str. Ştefan cel Mare, 12
|
|
|
|
2012-07-02 - 2019-10-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 59/4, ap.(of.) 142
|
|
|
|
2007-08-23
Orhei, str. Călăraşi, 21
|
|
|
|
2007-10-23
Orhei, Pohorniceni
|
|
|
|
2007-11-12
Orhei, str. Doina, 1
|
|
|
|
2007-12-05
Orhei, str. Decebal, 4
|
|
|
|
2007-12-06
Orhei, str. Russo Alecu, 14
|
|
|
|
2014-08-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 112
|
|
|
|
2014-04-14 - 2019-10-01
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Zelionaia, 1B
|
|
|
|
1997-09-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 12, ap.(of.) 414
|
|
|
|
1998-06-19 - 2020-02-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 30/2, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2012-10-10 - 2019-10-03
Făleşti, str. Viitorului, 16/A
|
|
|
|
2004-05-13 - 2008-11-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 55, ap.(of.) 69
|
|
|
|
1995-03-10 - 2019-10-03
Bălţi, str. Arţarilor, 8
|
|
|
|
2003-06-12 - 2019-10-04
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Eminescu Mihai, 28
|
|
|
|
2008-08-29 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 1, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2003-09-29 - 2019-10-04
mun. Chişinău, Durleşti, str. Cartuşa, 23
|
|
|
|
2006-01-24 - 2019-10-04
mun. Chişinău, Durleşti, str. Marinescu Al., 50, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2006-07-26 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 26/1, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2007-01-19 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 24, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2007-07-12 - 2010-11-11
Cantemir, Sadîc
|
|
|
|
2004-11-25 - 2020-02-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 5, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2005-12-29 - 2019-10-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 13, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2008-02-06 - 2019-10-07
Şoldăneşti, str. Soltîs Ion, 9
|
|
|
|
2012-05-24 - 2020-02-20
Sîngerei, str. Hîjdeu A., 61
|
|
|
|
2001-06-25 - 2011-01-12
Edineţ, Feteşti
|
|
|
|
2008-12-05 - 2019-10-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 33/2, ap.(of.) 78
|
|
|
|
2003-02-12 - 2010-12-09
Cantemir, Stoianovca
|
|
|
|
2008-10-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 19, ap.(of.) 259
|
|
|
|
2011-01-04 - 2019-10-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Frunze M., 41
|
|
|
|
1997-05-14 - 2010-12-22
Briceni, str. Eminescu Mihai, 28, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2001-09-13 - 2010-12-06
mun. Chişinău, Sîngera, str. Kogălniceanu Mihail, 12
|
|
|
|
2011-01-28 - 2019-10-11
Străşeni, str. Eminescu Mihai, 25
|
|
|
|
2012-05-04 - 2019-10-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 202, ap.(of.) 72A
|
|