Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-07-23 - 2013-05-16
Călăraşi, str. Bojole, 39, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
2013-02-04 - 2014-07-15
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. XXV Siezd, 12 |
||
Administrator |
2013-02-04 - 2017-04-06
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 28 Iunie, 3 |
||
Administrator |
2013-04-26 - 2013-05-23
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lazo S., 38 |
||
Administrator |
1995-01-27 - 2013-07-08
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Jubiliară, 3, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1997-11-14 - 2013-09-06
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ceaicovscaia, 4 |
||
Administrator |
2014-01-23 - 2014-02-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pajurii, 16A |
||
Administrator |
2014-02-12 - 2016-10-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 7, ap.(of.) 175 |
||
Administrator |
2014-03-14 - 2016-10-27
Criuleni, Boşcana |
||
Administrator |
2008-02-14 - 2020-02-17
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 112, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
2014-06-24 - 2016-12-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dimineţii, 51/V, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2014-07-03 - 2016-10-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 55, ap.(of.) 408 |
||
Administrator |
2014-10-09 - 2015-04-15
Ialoveni, Alexandrovca |
||
Administrator |
2014-03-31 - 2015-12-17
Bălţi, str. Glinka, 10, ap.(of.) 210 |
||
Administrator |
1998-01-21 - 2014-08-04
Bălţi, str. Coşbuc G., 32/1 |
||
Administrator |
2014-10-24 - 2015-05-21
Bălţi, str. Coroban Vasile, 22, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2014-03-14 - 2016-03-22
Cantemir, Capaclia |
||
Administrator |
1998-04-15 - 2014-09-23
Cahul, str. 31 August, 4A, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2014-10-31 - 2015-02-11
Cahul, str. Seliviorstov Fiodor, 14, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2014-02-27 - 2015-07-10
Hînceşti, str. Marinescu Al., 25 |
||
Administrator |
2008-07-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 38 |
||
Administrator |
2014-01-21 - 2014-01-30
Orhei, str. Izvorul Cucului, 20 |
||
Administrator |
2014-03-24 - 2015-04-14
Teleneşti, str. Renaşterii, 31 |
||
Administrator |
2014-07-10 - 2015-09-22
Rezina, Mateuţi |
||
Administrator |
2014-07-15 - 2016-07-08
Teleneşti, str. Ion Vodă, 19/A, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2014-09-11 - 2016-04-26
Şoldăneşti, Chipeşca |
||
Administrator |
2014-10-30 - 2015-12-10
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
2014-05-15 - 2014-08-05
Soroca, str. Turghenev, 4 |
||
Administrator |
1998-12-30 - 2014-04-14
Nisporeni, str. Suveranităţii, 11, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1997-10-24 - 2014-04-16
Nisporeni, Băcşeni |
||
Administrator |
1998-02-02 - 2014-12-18
Nisporeni, str. Trandafirilor, 23 |
||
Administrator |
2014-09-22 - 2015-12-23
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 63 |
||
Administrator |
2007-06-26 - 2021-03-15
mun. Chişinău, Durleşti, str. Dacilor, 41 |
||
Administrator |
2015-02-10 - 2016-12-20
Orhei, Clişova |
||
Administrator |
2002-03-28 - 2015-02-12
Ungheni, Boghenii Noi |