Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-08-21 - 2011-12-01
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
2010-01-25 - 2011-03-03
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator Lichidator |
2005-09-15 - 2015-12-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 7, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2007-05-07 - 2015-11-03
Leova, Hănăsenii Noi |
||
Administrator |
2008-10-02 - 2015-12-21
Leova, str. Independenţei, 11, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2009-05-15 - 2015-11-23
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Cantemir D., 79 |
||
Administrator |
2009-08-13 - 2016-01-05
mun. Chişinău, Dobrogea, str. Lazo S., 13 |
||
Administrator Lichidator |
2010-02-10 - 2016-02-01
Anenii Noi, Gura Bîcului, str. Lazo S., 18 |
||
Administrator |
2011-01-10 - 2016-01-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 59/1, ap.(of.) 45 |
||
Lichidator Administrator |
2012-04-12 - 2015-11-24
mun. Chişinău, Tohatin, str. Eminescu Mihai, 31 |
||
Administrator |
2012-09-20 - 2015-10-29
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
1997-09-04 - 2022-04-14
Nisporeni, Bălăureşti |
||
Administrator |
2011-04-04 - 2023-03-22
Briceni, str. Eminescu Mihai, 77 |
||
Lichidator Administrator |
2012-09-07 - 2021-04-12
Căuşeni, Coşcalia |
||
Administrator |
2014-09-08 - 2021-04-15
Orhei, str. Unirii, 128/3, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2003-07-30
Căuşeni, Ciufleşti |
||
Administrator |
2003-08-26
Cahul, Roşu |
||
Administrator Lichidator |
2010-10-28 - 2022-04-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 38/2, ap.(of.) 1A |
||
Administrator |
2010-10-21
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 50 |
||
Lichidator Administrator |
2010-12-03 - 2021-04-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 21/1 |
||
Administrator |
2012-08-23 - 2022-04-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 127, ap.(of.) 327 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2007-11-28 - 2021-05-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 3/6 |
||
Administrator |
2011-04-13 - 2022-04-26
Soroca, str. Fîntîniţei, 46 |
||
Administrator |
2013-06-25 - 2022-04-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 9, ap.(of.) 6 |
||
Lichidator Administrator |
2012-12-21 - 2012-12-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 89, ap.(of.) 2 |
||
Lichidator Administrator |
2006-01-18 - 2021-05-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 17, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2009-12-07 - 2021-05-26
Briceni, Hlina |
||
Administrator |
2011-02-09 - 2022-05-06
Cantemir, Hănăseni |
||
Administrator |
2006-07-05 - 2022-05-10
Teleneşti, Mihălaşa Nouă |
||
Administrator |
2002-08-12 - 2022-05-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 19/2, ap.(of.) 83 |
||
Administrator |
2007-09-20 - 2021-06-04
Căuşeni, Chircăieşti, str. Bisericii, 50 |
||
Administrator |
2007-05-22 - 2021-06-08
Ungheni, Floriţoaia Veche |
||
Administrator |
2014-03-28 - 2021-06-07
Edineţ, str. Baltă Trifan, 152 |
||
Administrator |
2012-04-18 - 2021-06-10
Nisporeni, str. Industrială, 16, ap.(of.) 20 |
||
Administrator Lichidator |
2008-07-11 - 2024-07-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 15/2, ap.(of.) 63 |