|
|
2009-05-08 - 2013-04-29
Teleneşti, Chiştelniţa
|
|
|
|
2011-06-08 - 2013-05-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 94/1, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2013-02-01 - 2013-04-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 7/2, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2013-04-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 22/8, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2004-08-09 - 2013-08-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 65/3, ap.(of.) 196
|
|
|
|
2008-06-10 - 2013-07-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 3, ap.(of.) 83
|
|
|
|
2009-12-28 - 2013-07-08
Criuleni, Ratuş
|
|
|
|
2011-05-19 - 2013-08-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 18, ap.(of.) 144
|
|
|
|
2007-01-15 - 2014-01-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 20/2, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2008-10-28 - 2014-01-29
Edineţ, str. Moroşanu Nicolae, 67
|
|
|
|
2012-03-06 - 2014-01-22
Edineţ, str. Creangă Ion, 2
|
|
|
|
2005-05-18 - 2014-02-14
Cahul, str. Prospectul Republicii, 12, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1999-09-02
Taraclia, Valea Perjei
|
|
|
|
2008-02-01 - 2014-04-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 30, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2012-04-03 - 2014-02-27
Cahul, Colibaşi
|
|
|
|
2004-07-19 - 2021-04-07
Ştefan Vodă, Răscăieţii Noi, str. Tinereţii, 7
|
|
|
|
2007-03-19 - 2014-09-02
Nisporeni, str. Păcii, 11/B, ap.(of.) 84
|
|
|
|
2011-03-09 - 2014-07-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 9/2, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2012-02-28 - 2014-09-25
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. 31 August, 139
|
|
|
|
2013-08-06 - 2014-09-25
Cahul, Manta
|
|
|
|
2003-09-01 - 2015-02-23
Nisporeni, str. Martirilor Afgani, 19
|
|
|
|
2011-04-29 - 2014-12-29
Taraclia, Salcia
|
|
|
|
2011-11-30 - 2015-01-31
Călăraşi, str. Bojole, 49, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2014-08-19 - 2015-01-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 15, ap.(of.) 122
|
|
|
|
2002-11-18 - 2015-06-17
Ştefan Vodă, str. 31 August, 16/1, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2003-05-13 - 2015-06-09
Cahul, Văleni
|
|
|
|
2007-05-28 - 2015-06-09
Ştefan Vodă, str. Victoriei, 58
|
|
|
|
2013-09-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 73/1, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2011-07-01 - 2015-06-29
Criuleni, Boşcana
|
|
|
|
1996-09-30 - 2020-06-17
Teleneşti, Mihălaşa
|
|
|
|
2003-04-15 - 2015-08-25
Cahul, str. Spirin V., 94, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2010-10-01 - 2015-08-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ceucari, 6, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2010-03-15 - 2015-08-19
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Alexandru cel Bun, 21
|
|
|
|
2013-05-22 - 2015-09-08
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 114, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2008-12-03 - 2011-09-21
Ocniţa, Otaci, str. Korceaghin Pavel, 13, ap.(of.) 59
|
|