|
|
1992-07-10 - 2012-07-17
Orhei, str. Dimo N., 62
|
|
|
|
2009-05-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 84
|
|
|
|
1994-10-13 - 2012-08-07
Drochia, str. Independenţei, 47, ap.(of.) 56
|
|
|
|
1996-01-03 - 2012-12-18
Drochia, str. Independenţei, 79/41
|
|
|
|
2012-06-29 - 2012-10-02
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 56, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2012-07-12 - 2012-10-16
Călăraşi, Peticeni
|
|
|
|
2002-08-01 - 2017-04-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cristea Alexandru, 5
|
|
|
|
1995-03-31 - 2017-02-06
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Independenţei, 3
|
|
|
|
2003-07-08 - 2015-05-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7, ap.(of.) 410
|
|
|
|
2002-09-24 - 2013-09-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 17/1, ap.(of.) 110
|
|
|
|
2003-01-10 - 2017-03-01
Rîşcani, str. Independenţei, 71
|
|
|
|
1992-10-14 - 2013-01-28
Cimişlia, str. Alecsandri Vasile, 97, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2004-02-05 - 2020-10-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 4, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2003-07-10 - 2015-03-18
Cahul, str. Sanatoriului, 14, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2007-06-18 - 2020-02-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 68, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2008-12-08 - 2013-03-28
Ocniţa, str. Creangă Ion, 29, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2008-04-09 - 2020-10-29
Şoldăneşti, Chipeşca
|
|
|
|
2011-12-21 - 2020-02-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 163/3, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2003-07-23 - 2017-03-06
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Zorile
|
|
|
|
2000-02-28
Nisporeni, str. Lăpuşneanu A., 30
|
|
|
|
2007-05-10 - 2018-12-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 98, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2004-05-06 - 2015-05-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 107, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2015-01-22
Cahul, str. Kogălniceanu Mihail, 107
|
|
|
|
2004-09-14 - 2015-10-13
Orhei, str. Sadoveanu M., 24/B, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2004-05-17 - 2014-07-15
Soroca, str. Independenţei, 50
|
|
|
|
2012-08-14 - 2021-12-29
Rezina, Solonceni
|
|
|
|
2012-09-27 - 2021-12-29
Teleneşti, Codru
|
|
|
|
2013-03-22 - 2021-12-29
Rezina, Solonceni
|
|
|
|
2004-07-06 - 2013-07-22
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 28, ap.(of.) 79
|
|
|
|
1994-11-15 - 2015-07-15
Cantemir, str. Ştefan Vodă, 28
|
|
|
|
2004-11-24 - 2020-11-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Rediului, 7
|
|
|
|
2005-11-03 - 2015-02-02
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 21
|
|
|
|
1997-07-16 - 2014-11-28
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 105, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2007-02-13 - 2013-02-14
Edineţ, Brînzeni
|
|
|
|
2014-12-17 - 2018-11-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 26/3, ap.(of.) 147
|
|