|
|
2014-06-16 - 2024-05-07
Briceni, Caracuşenii Vechi
|
|
|
|
1999-05-11 - 2023-12-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 171, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2014-06-05 - 2020-03-19
Drochia, str. Bretela de circulaţie, 94
|
|
|
|
2011-02-11 - 2022-01-31
Ocniţa, Otaci, str. Gogol, 34
|
|
|
|
2015-01-29 - 2017-12-05
Cahul, str. Hristo Botev, 50
|
|
|
|
2008-12-02 - 2020-01-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 24, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2014-09-03 - 2020-01-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 14/2, ap.(of.) 110
|
|
|
|
2013-11-19 - 2018-07-25
Cahul, str. Horelor, 9/V
|
|
|
|
2013-11-07 - 2019-11-07
Drochia, str. Plămădeală A., 1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2014-05-05
Ştefan Vodă, str. Lupu Vasile, 41
|
|
|
|
2014-04-04 - 2020-01-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Trandafirilor, 20, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2005-03-23 - 2019-11-08
Nisporeni, Bălăureşti
|
|
|
|
2011-09-13
Nisporeni, Soltăneşti
|
|
|
|
2008-05-14 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Haltei, 8, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2002-02-15 - 2020-09-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cantonului, 37/A
|
|
|
|
1996-12-23 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceava, 152, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2003-10-13
Cantemir, Ţiganca
|
|
|
|
1999-01-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 3
|
|
|
|
2006-07-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 9/4, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2013-09-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 34/1, ap.(of.) 132
|
|
|
|
2007-01-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 59/1, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2009-03-24 - 2020-03-24
Ocniţa, str. Decebal, 1/a
|
|
|
|
2012-02-23 - 2020-03-24
Briceni, str. Eminescu Mihai, 28, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2012-07-13 - 2020-03-24
Ocniţa, str. Burebista, 38, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2002-04-04 - 2020-09-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Alba-Iulia, 202, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2008-07-02 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 11/A, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1997-09-11 - 2021-10-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Albă, 5, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2014-03-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 44, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2008-08-28 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Schitului, 2/1
|
|
|
|
2008-09-25 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 14/1, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2008-01-15 - 2017-09-08
Ştefan Vodă, str. Trandafirilor, 8
|
|
|
|
1997-03-04 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alexandrescu Grigore, 13, ap.(of.) 56
|
|
|
|
2008-11-14 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 45
|
|
|
|
2006-03-06 - 2017-09-11
Ştefan Vodă, str. Ştefan cel Mare, 40, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2002-11-13 - 2024-03-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 133
|
|