|
|
2007-01-26
Sîngerei, Pepeni
|
|
|
|
2007-01-25
Taraclia, Valea Perjei, str. Cotovschi, 219
|
|
|
|
2007-11-28 - 2010-03-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 15, ap.(of.) 65
|
|
|
|
2008-02-15 - 2010-01-14
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 159, ap.(of.) 91
|
|
|
|
2004-09-14 - 2010-01-26
Sîngerei, str. Sfîntul Gheorghe str-la, 14
|
|
|
|
2007-01-29 - 2010-01-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 4, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2007-11-29 - 2010-01-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 34/1, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2008-01-14 - 2021-02-03
Rezina, str. Trandafirilor, 2/2, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2010-04-23 - 2021-02-03
Cahul, Manta
|
|
|
|
2012-12-07 - 2018-05-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Truşeni, 7
|
|
|
|
2009-10-20 - 2018-11-28
Dubăsari, Ustia
|
|
|
|
2006-03-03 - 2019-11-12
Bălţi, str. Stamati C., 24, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2004-07-28 - 2009-07-08
Glodeni, Cuhneşti
|
|
|
|
2013-04-25 - 2020-10-01
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 56/1
|
|
|
|
2006-10-31
Făleşti, Pruteni
|
|
|
|
2006-03-24 - 2020-03-25
Bălţi, str. Viilor, 4, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2009-01-27 - 2021-10-29
Ialoveni, Dănceni
|
|
|
|
2005-07-27 - 2018-01-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 78/1, ap.(of.) 89
|
|
|
|
2007-03-28 - 2009-08-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 202/2, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2007-12-19 - 2009-09-15
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Frunze M., 3
|
|
|
|
2010-09-06 - 2018-11-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 49/1, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2008-04-09 - 2009-09-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Niţă Florica, 2/1, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2012-06-20 - 2018-11-29
Străşeni, str. Stamati C., 11
|
|
|
|
2013-11-27 - 2017-10-04
Basarabeasca, Ivanovca
|
|
|
|
1997-11-21 - 2001-02-01
Bălţi, str. Bulgară, 146, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2004-07-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 43, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2006-02-01
Făleşti, Călineşti
|
|
|
|
1998-06-15 - 2019-05-28
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Frunze M., 9
|
|
|
|
1997-11-27 - 2017-12-08
Bălţi, str. Suceava, 11, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1997-11-27 - 2017-12-08
Bălţi, str. Konev Ivan, 3, ap.(of.) 100
|
|
|
|
2007-07-23 - 2009-06-11
Ialoveni, Horeşti
|
|
|
|
2013-06-18 - 2018-10-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 28/2, ap.(of.) 111
|
|
|
|
2007-10-03 - 2022-05-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 30
|
|
|
|
2013-11-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55, ap.(of.) 140
|
|
|
|
2004-03-30 - 2009-04-02
Cahul, str. Spirin V., 96, ap.(of.) 27
|
|