Comerţul cu amănuntul al textilelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-11-07
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Kalinin, 43 |
||
2007-01-22 - 2010-10-27
Cahul, Vadul lui Isac |
|||
Administrator Administrator |
2012-10-04 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 4/A |
||
Administrator |
2011-10-24 - 2019-03-13
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Stamati C., 3 |
||
Administrator |
1998-06-09 - 2017-04-18
Călăraşi, Căbăieşti |
||
Administrator |
2011-04-13
Cahul, str. 31 August, 4/B, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2010-12-30 - 2023-10-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 21 |
||
Administrator |
1997-12-04 - 2020-02-18
Rîşcani, str. Soltîs Ion, 40 |
||
Administrator |
1997-12-15 - 2020-02-18
Făleşti, str. Verde, 16 |
||
Administrator |
1997-12-24 - 2017-01-17
Călăraşi, Pituşca |
||
Administrator |
1999-11-10 - 2019-03-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 63 |
||
Administrator |
2008-07-21 - 2019-03-19
Criuleni, Slobozia-Duşca |
||
Administrator |
1999-01-28 - 2019-09-26
Călăraşi, str. Halippa P., 37, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2013-09-27 - 2019-09-27
Cantemir, str. Ciobanu Tamara, 5 |
||
Administrator |
1997-09-15
Cahul, str. Haiducilor, 1A |
||
Administrator |
1997-05-28
mun. Chişinău, Durleşti, str. Rediul Mare, 2 |
||
Administrator |
1997-11-18 - 2019-03-20
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 44, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
1999-12-13 - 2019-09-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 63/4, ap.(of.) 122 |
||
Administrator Lichidator |
2012-05-15 - 2019-03-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 54 |
||
Administrator |
2008-09-16 - 2019-03-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Dicescu, 45, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2000-03-27 - 2016-07-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 1, ap.(of.) 140 |
||
Administrator |
1993-12-09 - 2016-07-15
Briceni, str. Eminescu Mihai, 38, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2006-05-25 - 2019-03-21
Sîngerei, str. Negruzzi C., 1 |
||
Administrator |
1993-03-01 - 2019-03-21
Bălţi, str. Aivazovski, 6 |
||
Administrator |
1997-07-10 - 2019-03-20
Rîşcani, Văratic |
||
Administrator |
1997-05-16 - 2019-03-20
Bălţi, str. Gagarin Iu., 86 |
||
Administrator |
1997-07-09 - 2019-03-20
Rîşcani, str. Independenţei, 16, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
1998-02-09 - 2016-07-20
Edineţ, Burlăneşti |
||
Administrator |
2000-08-02 - 2019-10-01
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
1997-12-16 - 2016-07-29
Briceni, Criva |
||
Administrator |
2007-08-23
Orhei, str. Călăraşi, 21 |
||
Administrator |
2007-10-23
Orhei, Pohorniceni |
||
Administrator |
2007-11-12
Orhei, str. Doina, 1 |
||
Administrator |
2007-12-05
Orhei, str. Decebal, 4 |
||
Administrator |
2007-12-06
Orhei, str. Russo Alecu, 14 |