|
|
2010-07-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 5/3, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2010-05-10
Rîşcani, Corlăteni
|
|
|
|
2001-12-26 - 2019-07-19
Cantemir, Sadîc
|
|
|
|
1998-01-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Iorga Nicolae, 21, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1998-01-26 - 2020-04-23
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 115
|
|
|
|
2007-01-16 - 2020-11-16
Taraclia, str. Ştefan cel Mare, 13, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1997-06-03 - 2000-10-04
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 1, ap.(of.) 651
|
|
|
|
1997-07-21 - 2001-09-04
Ungheni, str. Creangă Ion, 19/1, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1997-08-06 - 2001-04-19
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 17/22
|
|
|
|
2000-12-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 53, ap.(of.) 129
|
|
|
|
2001-05-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 204, ap.(of.) 143
|
|
|
|
2005-10-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 76/6, ap.(of.) 110
|
|
|
|
2005-10-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Călăraşi, 67, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1994-02-08
Soroca, str. Cantemir D., 22/F
|
|
|
|
1999-04-26
Călăraşi, Vălcineţ
|
|
|
|
1998-04-04 - 2018-02-05
Ungheni, str. Boico Alexandru, 2, ap.(of.) 75
|
|
|
|
2005-02-24
Cahul, str. Dragoş Vodă, 63
|
|
|
|
1998-02-16
Nisporeni, str. Nîrnova, 7
|
|
|
|
1998-05-19
Călăraşi, str. Bojole, 44/B, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2000-04-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 7, ap.(of.) 217
|
|
|
|
1998-06-18 - 2018-12-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 66, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2002-04-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 15/5, ap.(of.) 137
|
|
|
|
2007-10-31 - 2018-01-16
Bălţi, str. Casa veteranilor, 3, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2005-08-29
Hînceşti, Cărpineni, str. Cehov, 16
|
|
|
|
2001-02-19 - 2012-03-28
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 18, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2003-03-14
Taraclia, str. Mira, 16
|
|
|
|
1998-01-12 - 2010-01-16
Taraclia, str. Puşkin A., 43
|
|
|
|
2002-02-11
Călăraşi, Vărzăreştii Noi
|
|
|
|
2013-05-23
Taraclia, Budăi
|
|
|
|
1994-12-29
Taraclia, str. Voczalinaia, 1
|
|
|
|
2002-03-13 - 2008-05-10
Taraclia, Corten, str. Mira, 109
|
|
|
|
2006-11-06 - 2021-02-25
Leova, str. Independenţei, 11, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2007-10-30 - 2019-07-23
Cantemir, Porumbeşti
|
|
|
|
2008-02-12 - 2019-07-23
Taraclia, str. Marx Karl, 105
|
|
|
|
2011-09-08 - 2021-02-25
Bălţi, str. Cehov, 80, ap.(of.) 20
|
|