Comerţul cu amănuntul al textilelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2010-11-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 2, ap.(of.) 120 |
||
Administrator |
1997-12-26 - 2019-07-15
Anenii Noi, Bulboaca |
||
Administrator |
1997-12-26 - 2019-07-15
Anenii Noi, Speia |
||
Administrator |
2002-01-31 - 2008-06-24
Cahul, str. Mateevici A., 15 |
||
Administrator |
2005-03-10 - 2019-07-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 7/1, ap.(of.) 79 |
||
Administrator |
2014-10-15
Sîngerei, str. Mateevici, 32 |
||
Administrator |
2003-10-31 - 2008-09-18
Cahul, str. Dragoş Vodă, 67""b |
||
Administrator |
2003-11-06 - 2009-01-17
Cahul, Tătăreşti |
||
Administrator |
2006-03-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 21, ap.(of.) 133 |
||
Administrator |
1994-11-29 - 2010-07-07
Cahul, str. Caragiale I.L., 31 |
||
Administrator |
2010-10-12 - 2021-02-18
Cantemir, Baimaclia |
||
Administrator |
1997-12-22 - 2016-11-24
Cahul, Burlăceni |
||
Administrator |
1999-10-18 - 2009-03-17
Briceni, str. Eminescu Mihai, 1 |
||
Administrator |
2001-11-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 14/1, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1997-09-25 - 2018-01-11
Edineţ, str. Independenţei, 106, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2011-11-29 - 2020-10-16
Rîşcani, Sturzeni |
||
Administrator |
1992-11-23
Ocniţa, str. Burebista, 63 |
||
Administrator |
2011-01-13 - 2018-01-11
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Mecinikov, 57 |
||
Administrator |
1997-11-25
Briceni, Lipcani, str. Jukovski, 56 |
||
Administrator |
2000-08-19 - 2009-08-06
Briceni, Criva |
||
Administrator |
1997-01-24 - 2019-07-16
Anenii Noi, str. Poloz, 12 |
||
Administrator |
2013-03-25 - 2017-11-10
Făleşti, Horeşti |
||
1997-10-31 - 2004-08-24
Briceni, Lipcani, str. Goncearov, 27 |
|||
Administrator |
2010-04-15 - 2024-04-12
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Studenţilor, 1, ap.(of.) 68 |
||
Administrator |
1997-04-24 - 1999-07-02
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 26/14 |
||
Administrator |
1999-09-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 2, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1998-04-28 - 2015-07-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 22, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1998-01-21 - 2019-11-28
Cimişlia, Ialpujeni |
||
Administrator |
1998-08-10
Hînceşti, str. Victoriei, 10/2 |
||
Administrator |
2013-10-07
Hînceşti, str. Chişinăului, 4, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-05-08
Hînceşti, str. Sadoveanu M., 5, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
2014-05-17 - 2019-11-28
Cahul, Vadul lui Isac |
||
Administrator |
2014-05-16 - 2017-11-14
Cantemir, str. Marinescu Al., 1 |
||
Administrator |
2009-12-10 - 2020-04-17
Basarabeasca, str. Octombrie, 87 |
||
Administrator |
2000-02-03 - 2009-06-11
Hînceşti, Cărpineni, str. Moldoviţa |