Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-09-07 - 2023-12-19
Floreşti, Bezeni |
||
Administrator |
2014-12-18 - 2023-12-19
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator |
2007-11-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 17 |
||
Administrator |
2002-01-04 - 2024-07-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 202, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2005-03-25 - 2024-08-19
mun. Chişinău, Budeşti |
||
Administrator |
2010-10-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 127 |
||
Administrator |
2011-04-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 63 |
||
Administrator |
2009-12-03 - 2023-07-28
Făleşti, str. Alexandru cel Bun, 2 |
||
Administrator Lichidator |
2004-02-12 - 2024-02-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 4, ap.(of.) 180 |
||
Administrator |
2009-09-29 - 2024-02-08
Ungheni, Elizavetovca |
||
Administrator |
2012-12-26
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
1998-06-29 - 2023-09-22
Nisporeni, str. Burebista, 28 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2009-12-22 - 2023-09-22
mun. Chişinău, Durleşti, str. Livezilor, 12/A |
||
Administrator |
1995-06-21
Bălţi, str. Şciusev A., 1 |
||
Administrator |
1995-07-18 - 2022-08-29
Bălţi, str. Griboedov Alexandr, 1 |
||
Administrator |
2004-07-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Calea Basarabiei, 54 |
||
Administrator |
2010-04-16 - 2022-05-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 53 |
||
Administrator |
2006-12-20 - 2023-12-20
Taraclia, Budăi |
||
Administrator |
2011-04-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Micle Veronica, 4 |
||
Administrator |
2011-06-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 50, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2011-07-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 9/3, ap.(of.) 20 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2011-08-02 - 2023-07-19
Sîngerei, Heciul Nou |
||
Administrator |
1997-11-17 - 2023-12-20
Drochia, Sofia |
||
Administrator |
1998-06-11 - 2023-12-18
Făleşti, str. Dragoş Vodă, 50 |
||
Administrator |
2012-01-17 - 2024-07-18
mun. Chişinău, Codru, str. Izvoarelor, 135/2 |
||
Administrator |
2007-03-22
Glodeni, str. Eminescu Mihai, 15, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2002-07-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 20/2, ap.(of.) 31 |
||
Lichidator Administrator |
2003-11-27 - 2024-01-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 36, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2006-12-15 - 2023-12-20
Teleneşti, Ratuş |
||
Administrator |
2010-03-15
Cahul, str. Stroescu V., 38, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2010-08-10 - 2023-12-21
Briceni, Coteala |
||
Administrator |
2011-04-21 - 2023-12-20
Teleneşti, Ciulucani |
||
Administrator |
2012-08-30 - 2023-12-20
Făleşti, str. Iachir I., 46 |
||
Administrator |
2014-01-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 8/1, ap.(of.) 92 |
||
Administrator |
2009-06-15 - 2023-08-02
Floreşti, Sevirova |