Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator |
2011-06-21
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Sovetscaia, 12 |
||
Administrator |
2015-01-22
Ialoveni, Puhoi |
||
Administrator |
2004-05-05 - 2022-12-12
Căuşeni, Fîrlădeni |
||
Administrator |
2006-11-09
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 8, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1994-09-13 - 2023-01-13
Glodeni, str. Decebal, 9, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
2014-02-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 12 |
||
Administrator |
2003-09-24
UTA Găgăuzia, Svetlîi, str. Lenin, 104 |
||
Administrator |
1997-11-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 14, ap.(of.) 82 |
||
Administrator |
2011-10-28 - 2023-11-03
Sîngerei, Dumbrăviţa |
||
Administrator |
2013-12-18
Orhei, str. Eminescu M., 17 |
||
Administrator |
2015-02-02 - 2023-06-30
Taraclia, str. Gogol, 30 |
||
Administrator |
2006-01-31
Şoldăneşti, str. Văilor, 15 |
||
Administrator |
2002-06-05
Anenii Noi, Maximovca, str. Şcolară, 15b |
||
Administrator |
2012-04-12 - 2023-01-17
Căuşeni, Plop-Ştiubei |
||
Administrator |
2013-04-25 - 2023-01-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 7/1, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2013-09-05 - 2023-01-17
Ialoveni, Cigîrleni |
||
Administrator |
2002-09-26
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 36 |
||
Administrator |
2009-10-06 - 2022-12-23
Ialoveni, str. Sihastru Daniil, 4, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-11-26
Ocniţa, str. Sindicatelor, 15, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2005-10-07 - 2023-01-17
Taraclia, str. Marx Karl, 141 |
||
Administrator |
2010-12-14 - 2022-12-28
Ungheni, Grăseni |
||
Administrator |
2006-03-09 - 2022-12-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/2, ap.(of.) 94 |
||
Administrator |
2001-12-27 - 2023-01-25
Nisporeni, str. Lupu Vasile, 22 |
||
Administrator |
2014-11-10 - 2022-12-28
Edineţ, Goleni |
||
Administrator |
1995-11-27
mun. Chişinău, Durleşti, str. Păcii, 21 |
||
Administrator |
2013-09-05 - 2022-12-27
Briceni, Hlina |
||
Administrator |
2006-03-27 - 2022-12-29
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator Lichidator |
2006-08-21 - 2020-06-16
Rezina, str. Trandafirilor, 6/3, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2011-08-09 - 2023-01-18
Sîngerei, str. Alecsandri Vasile, 8 |
||
Administrator |
2007-03-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 5/3 |
||
Administrator Lichidator |
2012-02-08
Taraclia, Balabanu |
||
Administrator |
2004-02-19 - 2023-01-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 66, ap.(of.) 67 |
||
Administrator |
2012-02-08 - 2023-01-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 13/2, ap.(of.) 85 |
||
Administrator Lichidator |
2007-08-21 - 2023-01-03
Bălţi, str. Caragiale I.L., 55 |
||
Administrator |
2006-07-31 - 2023-01-04
Căuşeni, Taraclia |