Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-07-27 - 2021-06-08
Ungheni, str. Porumbescu Ciprian, 7, ap.(of.) 710 |
||
Administrator |
2001-04-28 - 2004-08-26
Taraclia, Cairaclia |
||
Administrator |
1998-05-13 - 2021-06-09
Ungheni, str. Decebal, 58 |
||
Administrator |
2000-08-18 - 2021-06-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 202, ap.(of.) 84 |
||
Administrator Lichidator |
2009-05-04 - 2021-06-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 1/2, ap.(of.) 17 |
||
Lichidator Administrator |
2008-03-24 - 2021-06-10
Edineţ, str. Lazo S., 5 |
||
Administrator |
2010-04-20
Hînceşti, str. Creangă Ion, 152/A |
||
Administrator |
2003-04-01
Glodeni, str. Eminescu Mihai, 21 |
||
Administrator |
1998-12-23
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 16 |
||
Administrator |
2007-11-22 - 2021-06-14
Făleşti, Făleştii Noi |
||
Administrator Lichidator |
2011-10-13 - 2021-06-14
Bălţi, Sadovoe, str. Miciurin, 31 |
||
Administrator |
1998-02-19 - 2021-06-11
Sîngerei, str. Cantemir Dimitrie bd., 5, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2011-08-04 - 2021-06-11
Rîşcani, Hiliuţi |
||
Administrator |
2013-08-15 - 2021-06-11
Făleşti, Egorovca |
||
Administrator |
2013-11-26 - 2021-06-11
Sîngerei, str. Eminescu M., 76 |
||
Administrator |
2014-11-07 - 2021-06-11
Sîngerei, Bobletici |
||
Administrator |
2010-05-03 - 2021-06-15
Bălţi |
||
Administrator |
1998-09-10 - 2024-07-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/4, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1999-07-12 - 2021-06-16
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
2014-10-02 - 2021-06-17
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 67 |
||
Administrator |
1998-02-26 - 2021-06-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 56, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2001-04-09 - 2021-06-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 4/1, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1996-12-12 - 2021-06-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 15/1, ap.(of.) 88 |
||
Administrator Lichidator |
2005-01-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/4, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
2004-12-02 - 2021-06-18
Rîşcani, Nihoreni, str. Lermontov M., 170 |
||
Administrator |
2007-03-28 - 2022-05-11
Ocniţa, str. Burebista, 38, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1999-03-15 - 2005-01-04
Hînceşti, Stolniceni |
||
Administrator Lichidator |
2003-08-07 - 2022-09-02
Şoldăneşti, str. Soltîs Ion, 28 |
||
Administrator Lichidator |
2005-01-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 5/4, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2007-04-03 - 2021-06-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 13/1, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1995-12-26 - 2005-01-27
Taraclia, str. Novopazarscaia, 34 |
||
Administrator |
2011-12-22 - 2021-06-23
Edineţ, str. Dacia, 9 |
||
Administrator |
2010-05-25 - 2021-06-24
Ştefan Vodă, str. Bugeacului, 6, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2008-10-21 - 2021-06-24
Bălţi, str. Coroban Vasile, 12, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2010-06-30 - 2021-06-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 4, ap.(of.) 39 |