Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2011-01-03
Orhei, str. Iachir I., 23, ap.(of.) 64 |
||
Administrator |
2010-03-13
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Korolenko, 6 |
||
Administrator |
1998-03-06 - 2011-01-12
Hînceşti, str. Ştefan Vodă, 60, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2007-10-08 - 2012-07-19
Cahul, str. Negruzzi C., 131, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2009-10-07 - 2012-07-25
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 26, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2001-12-04 - 2012-07-20
Călăraşi, str. Tineretului, 24 |
||
Administrator |
2003-04-16 - 2012-09-11
Ialoveni, Cigîrleni |
||
Administrator |
2006-07-31 - 2012-09-19
Străşeni, Pănăşeşti |
||
Administrator |
2009-09-04 - 2020-01-13
Cahul, Văleni |
||
Lichidator Administrator |
2008-07-28
mun. Chişinău, Budeşti |
||
Administrator |
2009-08-14 - 2012-10-10
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 34 |
||
Administrator |
1998-03-27 - 2012-11-07
Bălţi, str. Bulgară, 150/1, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2000-04-03 - 2012-12-21
Criuleni, Chetroasa |
||
Administrator |
2006-07-25 - 2012-12-04
Floreşti, str. Mateevici A., 33, ap.(of.) 17 |
||
Lichidator Administrator |
2007-05-03 - 2012-12-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Prepeliţei, 36 |
||
Administrator |
2007-04-17 - 2012-10-30
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2002-10-02 - 2004-01-28
Cahul, str. Frunze M., 50, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
2007-06-29 - 2013-03-22
Cahul, str. Şolohov M., 34, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
2007-08-30 - 2013-03-18
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 163, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2008-04-21 - 2013-02-04
Făleşti, str. Ciorbă Toma, 3, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2008-01-24 - 2013-01-17
Rezina, Mateuţi |
||
Administrator |
1997-10-14 - 2013-04-01
Căuşeni, Hagimus |
||
Administrator |
2001-08-23 - 2013-05-14
Rîşcani, str. Bucuriei, 6 |
||
Administrator |
1992-12-22 - 2013-06-07
Cahul, str. Negruzzi C., 127, ap.(of.) 17 |
||
Lichidator Administrator |
2009-10-21 - 2013-05-30
Briceni, Caracuşenii Vechi |
||
Administrator |
2010-08-06 - 2013-04-05
Cahul, str. Dunării, 5, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
2013-01-24 - 2013-04-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 18/1, ap.(of.) 7 |
||
Întreprinderea Individuală VLADIMIR ZARECINEV Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1998-05-18 - 2013-07-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 79/1 |
||
Întreprinzător Individual HANGANU GRIGORE Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2001-10-29 - 2013-07-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti str-la, 5 |
||
Administrator |
1995-03-11 - 2013-07-31
Făleşti, str. Siret, 5 |
||
Administrator |
2005-05-17 - 2013-08-07
Cahul, str. Dorobanţilor, 138 |
||
Administrator Lichidator |
2005-08-16 - 2019-11-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 90 |
||
Administrator |
1994-06-16 - 2013-07-30
Căuşeni, Ursoaia |
||
Administrator |
2007-03-30 - 2013-07-17
Cantemir, str. Basarabia, 2, ap.(of.) 36 |
||
Lichidator Administrator |
2008-06-10 - 2013-07-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 3, ap.(of.) 83 |