Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-10-17 - 2019-12-10
Rîşcani, Pociumbeni |
||
1996-06-27 - 2010-03-30
Anenii Noi, Hîrbovăţul Nou |
|||
1998-12-08 - 2010-01-11
Cahul, Taraclia de Salcie |
|||
Administrator |
2003-02-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 13, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
2012-03-27 - 2022-03-24
Rîşcani, Mălăieşti |
||
Administrator |
2012-09-24 - 2022-03-24
Sîngerei, Alexăndreni |
||
Administrator |
2014-01-27 - 2022-03-24
Rîşcani, Aluniş |
||
Administrator |
1997-12-11 - 2009-10-12
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Stepnoi str-la, 2 |
||
Administrator Lichidator |
2006-03-21 - 2019-12-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 7/2, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1998-05-12 - 2024-09-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu Nicolae, 49/1, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2014-01-14 - 2020-02-25
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator |
2005-08-09 - 2024-03-05
Căuşeni, Ciufleşti |
||
Administrator |
2001-08-10 - 2013-04-25
Rezina, str. Şciusev A., 7, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2006-03-31 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 9/2, ap.(of.) 21,22 |
||
Administrator |
2007-07-18 - 2023-05-15
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
1998-01-22 - 2019-12-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 14/2, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1998-04-16
Nisporeni, Şendreni |
||
Administrator |
2008-07-31 - 2020-12-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 14, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2008-09-11 - 2020-12-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 41 |
||
Administrator |
1998-08-10 - 2020-02-25
Anenii Noi, Floreni, str. Chişinău, 8, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2008-08-11 - 2019-12-13
Căuşeni, Ciufleşti |
||
Administrator |
2009-01-30 - 2019-12-13
Ştefan Vodă, Căplani, str. Cîmpiilor |
||
Administrator |
2011-04-21 - 2019-12-13
Ştefan Vodă, str. Mateevici A., 2, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2014-04-10 - 2019-12-13
Ştefan Vodă, Slobozia, str. Colhoznică, 12 |
||
Administrator |
2014-04-29 - 2019-12-13
Căuşeni, Taraclia, str. Mateevici A., 113 |
||
Administrator |
2007-10-29 - 2020-12-15
Bălţi, str. Kievului, 125 |
||
Administrator |
2012-12-07
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator |
1999-07-27 - 2019-12-13
Căuşeni, str. Ana şi Alexandru, 20, ap.(of.) 80 |
||
Administrator |
2006-11-21 - 2019-12-16
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
2001-08-23 - 2020-05-08
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Matrosov, 14, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2004-03-18 - 2012-05-08
Călăraşi, Onişcani |
||
Administrator Lichidator |
2002-04-04 - 2015-10-06
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 6/1, ap.(of.) 54 |
||
Lichidator Administrator |
2004-01-27 - 2019-12-16
Bălţi, str. 31 August, 63, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
2009-08-14 - 2020-12-16
Ialoveni, str. Ştefan cel Mare, 23/1 |
||
Administrator |
2002-11-28 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38/6, ap.(of.) 51 |