Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-02-11 - 2017-04-05
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
2013-08-09
Leova, str. Independenţei, 29/1 |
||
Administrator |
1996-10-22 - 2017-02-22
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Tanchistov, 25 |
||
Administrator |
1997-02-14 - 2017-02-16
Cantemir, Stoianovca |
||
Administrator |
1998-11-16 - 2020-02-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 33, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1998-10-05 - 2017-01-31
Cantemir, str. Gagarin Iu., 9, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
2003-07-08 - 2015-05-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7, ap.(of.) 410 |
||
Administrator |
2006-12-07 - 2014-05-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 17, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2002-02-14 - 2014-02-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 206, ap.(of.) 163 |
||
Administrator |
2002-10-01 - 2016-02-22
Bălţi, str. Academician Vladimir Belousov, 47, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1999-12-15 - 2016-12-12
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 18, ap.(of.) 22 |
||
Administrator Lichidator |
1999-04-19 - 2016-10-11
Rîşcani, str. Independenţei, 13, ap.(of.) 89 |
||
Administrator |
1996-11-29 - 2016-04-22
Cahul, str. Stroescu V., 37, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2002-09-06 - 2017-04-20
Criuleni, Bălăbăneşti |
||
Administrator |
2003-03-10 - 2013-01-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 2, ap.(of.) 156 |
||
Administrator |
2002-03-14 - 2016-06-09
Ialoveni, str. Basarab Matei, 15, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2007-10-01 - 2013-01-09
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
2008-04-07 - 2013-01-03
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Mateevici A., 10, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2002-02-19 - 2016-12-26
Taraclia, Novosiolovca |
||
Administrator |
2012-06-06 - 2018-11-09
UTA Găgăuzia, Congazcicul de Sus, str. Gagarin Iu., 79 |
||
Administrator |
1995-05-02 - 2016-05-16
Cahul, Cîşliţa-Prut |
||
Administrator |
2009-04-08 - 2013-01-04
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
2014-07-30 - 2018-11-09
Edineţ, Hincăuţi |
||
Administrator |
1994-08-30 - 2016-03-30
Cahul, str. Viteazul Mihai, 41, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1992-10-28 - 2016-05-06
Cahul, str. Frunze M., 43, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2002-07-01 - 2016-04-22
Cahul, str. Hristo Botev, 26 |
||
Administrator |
1992-10-19 - 2016-03-23
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Administrator |
1994-09-30 - 2016-12-01
Briceni, str. Uzinelor, 16, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2005-12-08 - 2013-01-16
Cahul, str. Negruzzi Constantin bd., 32, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1998-11-06 - 2016-06-28
Edineţ, Cuconeştii Noi |
||
Administrator |
2001-01-23 - 2013-01-21
Străşeni, Gornoe |
||
Administrator |
2007-01-03 - 2019-09-04
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 301 |
||
Administrator |
1995-10-17 - 2015-09-08
Cahul, str. Viteazul Mihai, 47, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2001-03-14 - 2016-06-15
Rîşcani, str. Independenţei, 48, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2003-11-25 - 2014-09-18
Bălţi, str. Şmidt, 5, ap.(of.) 6 |