|
|
1996-05-15 - 2019-07-25
Cantemir, str. Gagarin, 6, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1999-11-19
mun. Chişinău, Condriţa
|
|
|
|
1992-07-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 20/2, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2001-09-13 - 2014-09-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 12/2, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2002-11-11 - 2020-08-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Colina Puşkin, 18, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1999-04-02 - 2020-10-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 64/B, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2007-02-07 - 2018-09-27
Căuşeni, str. 1 Mai str-la, 13
|
|
|
|
2000-09-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 121/A
|
|
|
|
1999-10-26 - 2020-08-18
Căuşeni, Coşcalia
|
|
|
|
1998-05-26 - 2018-04-10
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 10, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2000-01-18 - 2018-04-06
Teleneşti, str. Victoriei, 25
|
|
|
|
2002-05-16 - 2005-05-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 13/4, ap.(of.) 39
|
|
|
|
1999-10-06 - 2005-03-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 29/2, ap.(of.) 31AB
|
|
|
|
2013-05-21 - 2019-07-29
Floreşti, Trifăneşti
|
|
|
|
1995-10-20 - 2005-03-02
Anenii Noi, Ciobanovca
|
|
|
|
2004-12-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 16
|
|
|
|
2004-12-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 38/3, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2003-02-14 - 2021-02-22
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Olimpiiscaia, 0
|
|
|
|
1998-01-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 182, ap.(of.) OF 207
|
|
|
|
1999-07-02 - 2010-12-24
Bălţi, str. Trudovaia, 38
|
|
|
|
1997-11-21 - 2005-02-07
Bălţi, str. Suceava, 19, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1998-02-20 - 2007-01-11
Bălţi, str. <, 111
|
|
|
|
1997-10-07 - 2005-03-04
Făleşti, str. Mateevici A., 69
|
|
|
|
1997-08-01 - 2005-06-02
Făleşti, str. Bălţului, 15, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2004-09-15
Bălţi, str. Puşkin A., 52, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1997-02-25 - 2020-04-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 15
|
|
|
|
1998-07-03 - 2005-06-13
Bălţi, str. Şostakovici Dmitri, 1, ap.(of.) 37
|
|
|
|
1997-08-12 - 2005-06-02
Făleşti, str. Bălţului, 9, ap.(of.) 113
|
|
|
|
2011-12-20
Cantemir, Goteşti
|
|
|
|
1996-01-16
Ştefan Vodă, str. 31 August, 9, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2004-10-11 - 2021-11-05
Orhei, Brăneşti
|
|
|
|
1996-03-27 - 2006-11-17
Cahul, Lebedenco
|
|
|
|
2004-11-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 5, ap.(of.) 338
|
|
|
|
1997-12-05 - 2004-07-20
Edineţ, str. Rareş Petru, 92
|
|
|
|
2004-03-29
Briceni, Pererita
|
|