Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2010-06-29 - 2020-01-24
Cimişlia, str. Eminescu Mihai, 2 |
||
Administrator |
2011-05-06 - 2019-10-14
Şoldăneşti, str. Neaga Şt., 8 |
||
Administrator Lichidator |
2008-03-27
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 134 |
||
Administrator |
1998-03-18 - 2020-02-21
Ialoveni, Mileştii Mici |
||
Administrator |
1998-04-03 - 2020-02-21
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator |
1997-10-13 - 2020-02-21
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator |
1998-01-26 - 2020-02-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 15/2, ap.(of.) 72 |
||
Administrator |
2011-11-22 - 2019-12-02
Taraclia, Valea Perjei, str. Lenin, 314 |
||
Administrator |
2007-11-20 - 2023-04-04
Sîngerei, Rădoaia |
||
Administrator |
2013-10-18 - 2022-03-23
Bălţi, str. Bulgară, 120/A, ap.(of.) 83 |
||
Administrator |
2004-04-20
Briceni, str. Eminescu Mihai, 17/C |
||
Administrator |
2006-05-31
Ocniţa, Grinăuţi-Raia |
||
Administrator |
1995-08-17 - 2013-04-10
Sîngerei, str. Victoriei, 4 |
||
Administrator |
2008-02-01 - 2013-04-15
Taraclia, Corten, str. Kirov, 5, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2009-04-28 - 2019-12-06
Glodeni, str. Ştefan cel Mare, 5, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2009-05-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 801A |
||
Administrator Lichidator |
2011-12-12 - 2019-12-09
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2002-12-26 - 2015-09-07
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 163 |
||
Administrator |
1997-08-26 - 2019-12-09
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1997-07-18 - 2019-12-09
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 60 |
||
Administrator |
2003-02-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 13, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
1997-12-11 - 2009-10-12
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Stepnoi str-la, 2 |
||
Administrator Lichidator |
2007-02-12
Rezina, Saharna |
||
Administrator |
1998-04-16
Nisporeni, Şendreni |
||
Administrator |
2008-09-11 - 2020-12-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 41 |
||
Administrator |
1997-12-22 - 2020-02-21
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Cikalov V., 85 |
||
Administrator |
2002-07-16 - 2015-10-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 14/3, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
1998-05-20 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 16, ap.(of.) 94 |
||
Administrator |
2000-08-04 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Humuleşti, 13/4, ap.(of.) 5 |
||
Administrator Lichidator |
1996-07-24
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 91, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2006-01-16 - 2021-03-22
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Frunze M., 39 |
||
Administrator |
1994-04-22
Ungheni, str. Bănulescu-Bodoni G., 19 |
||
Administrator |
2008-09-05 - 2020-12-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 66/5, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2009-11-30 - 2020-02-26
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
1993-08-24 - 2021-03-22
Briceni, str. Lermontov M., 11 |