Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-03-17 - 2003-01-14
Briceni, Tabani |
||
Administrator |
1997-07-09 - 2003-05-07
Edineţ, Cuconeştii Noi |
||
Administrator |
1997-10-13 - 2003-02-10
Edineţ, str. Moroşanu Nicolae, 21, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1997-07-29
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
1997-04-15 - 2003-06-10
Briceni, str. Independenţei, 31, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1997-06-09 - 2003-07-30
Hînceşti, Cărpineni, str. Biruinţei, 30 |
||
Administrator |
1992-04-13 - 2003-04-08
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
1997-07-07 - 2003-05-13
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 156 |
||
Administrator |
2000-06-06 - 2003-03-14
Ungheni, Cioropcani |
||
Administrator |
1999-01-28 - 2003-06-16
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Dimitrov, 50 |
||
Administrator |
2011-11-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 5/1, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1997-09-19 - 2018-04-14
Taraclia, str. Ştefan cel Mare, 46, ap.(of.) 512 |
||
Administrator |
1999-04-08
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
1998-03-17 - 2018-04-17
Bălţi, str. Porumbescu Ciprian, 52, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1996-06-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 21, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2001-08-02 - 2020-10-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Coşbuc G., 1, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2008-11-03 - 2009-01-19
Cahul, Tătăreşti |
||
Administrator |
2002-07-19 - 2016-04-15
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
1992-12-31 - 2018-04-13
Ungheni, str. Creangă Ion, 17, ap.(of.) 88 |
||
Administrator |
2004-10-18
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Comsomolului, 37 |
||
Administrator |
1997-03-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 22, ap.(of.) 194 |
||
Administrator |
2007-05-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 31, ap.(of.) 2 |
||
1997-07-29 - 2012-03-15
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Şciukin A., 15 |
|||
Administrator |
2008-09-29 - 2018-12-20
Orhei, Bolohan |
||
Administrator |
2001-11-06 - 2019-02-12
Dubăsari, Corjova |
||
Administrator |
2010-01-15 - 2018-12-20
Orhei, str. Iachir I., 7/A, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1999-01-14 - 2019-08-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 12/2, ap.(of.) 38 |
||
1997-12-03 - 2012-04-05
Ialoveni, Zîmbreni |
|||
Administrator |
2002-11-18 - 2011-09-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 4/1, ap.(of.) 272 |
||
Administrator |
2004-01-27
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
1998-05-12 - 2018-04-18
Bălţi, str. Tiraspol, 5, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2008-01-15 - 2008-09-05
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2006-08-04
Dubăsari, Coşniţa |
||
Administrator |
2006-10-30 - 2013-01-15
Anenii Noi, Gura Bîcului |
||
Administrator |
1999-01-15
Străşeni, Căpriana |