|
|
1996-06-20 - 2003-01-21
Ocniţa, str. Eminescu Mihai, 1
|
|
|
|
1997-09-01 - 2000-09-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Puşkin A., 122
|
|
|
|
2002-12-25 - 2006-12-11
Cimişlia, Topala
|
|
|
|
2002-12-24 - 2008-08-08
Orhei, Step-Soci
|
|
|
|
2006-12-12 - 2018-02-05
Orhei, str. Stejarilor, 28
|
|
|
|
2002-10-28
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Plotnikov, 22, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2002-11-18 - 2006-07-18
UTA Găgăuzia, Svetlîi, str. Gorkii, 15
|
|
|
|
2003-01-10 - 2009-01-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 1, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1997-10-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 109/2, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2015-03-05
Ialoveni, str. Hânceşti şos., 8
|
|
|
|
1996-02-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 1
|
|
|
|
1999-11-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 24, ap.(of.) 85
|
|
|
|
1995-12-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 4, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2009-11-23
Ungheni, str. Salcîmilor, 35
|
|
|
|
1996-06-05
Hînceşti, Paşcani
|
|
|
|
1996-12-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/10
|
|
|
|
2003-02-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Potîrnichii, 15/A
|
|
|
|
2007-10-01 - 2019-06-05
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 26, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2008-07-25 - 2019-06-05
Bălţi, str. Popov, 9
|
|
|
|
1996-11-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cucorilor, 16/4
|
|
|
|
2000-09-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Unirii Principatelor piaţa, 1, ap.(of.) 175
|
|
|
|
1998-07-14 - 2023-10-12
Ialoveni, Misovca
|
|
|
|
1994-03-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mincu, 13
|
|
|
|
1992-07-16
mun. Chişinău, Vatra, str. Plopilor, 16
|
|
|
|
2001-03-27
Orhei, Tabăra
|
|
|
|
1997-11-21 - 2020-10-13
Ialoveni, str. Timişoara, 49
|
|
|
|
1994-11-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 55, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1998-03-27 - 2019-06-05
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 37, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2013-10-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 70
|
|
|
|
1999-11-24 - 2008-01-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 55, ap.(of.) 126
|
|
|
|
2008-03-18 - 2018-12-10
Cahul, str. Frunze M., 50, ap.(of.) 61
|
|
|
|
1997-06-27 - 2019-06-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 14/2, ap.(of.) 57
|
|
|
|
1997-10-08 - 2001-03-05
Leova
|
|
|
|
2001-09-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 35/1, ap.(of.) 42
|
|
|
|
1998-10-29 - 2018-06-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 53, ap.(of.) 2
|
|