Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2010-12-23 - 2015-09-25
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
2010-10-13 - 2015-02-05
Soroca, str. Muncii, 16 |
||
Administrator |
2010-05-27 - 2015-01-23
Ungheni, Sculeni |
||
Administrator |
2010-08-12
Cahul, Pelinei |
||
Administrator |
2010-09-23 - 2014-04-01
UTA Găgăuzia, Etulia, str. Pobeda, 4 |
||
Administrator |
2011-04-15 - 2014-12-17
Anenii Noi, Varniţa, str. Dragoş Vodă, 13 |
||
Administrator |
2011-09-13 - 2013-07-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 28/2, ap.(of.) CёM |
||
Administrator |
2011-12-06 - 2014-09-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/3, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2011-01-13 - 2015-04-06
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
2011-08-16 - 2016-09-12
Sîngerei, Mărineşti |
||
Administrator |
2011-12-02 - 2014-01-09
Bălţi, str. Independenţei, 37, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2011-11-01 - 2013-09-16
Cahul, Giurgiuleşti |
||
Administrator |
2011-11-16 - 2014-02-10
Cahul, Crihana Veche |
||
Administrator |
2011-03-29 - 2016-08-25
Rezina, Ignăţei |
||
Administrator |
2011-01-17 - 2013-05-24
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
2011-01-10 - 2016-07-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 62A |
||
Administrator |
2012-01-06 - 2013-03-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Inculeţ Ion, 32/1, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2012-05-08 - 2013-12-24
Anenii Noi, Varniţa, str. Izvoarelor, 13 |
||
Administrator |
2012-06-01 - 2013-04-16
Făleşti, Glinjeni |
||
Administrator |
2012-09-12 - 2015-09-24
Sîngerei, str. Victoriei, 6 |
||
Administrator |
2012-12-13 - 2013-01-21
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 27/B, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2012-06-14 - 2016-09-21
Rezina, str. 1 Mai, 19, ap.(of.) 408 |
||
Administrator |
2012-07-12 - 2016-03-03
Drochia, Nicoreni |
||
Administrator |
2012-05-11 - 2014-10-10
Ungheni, Ţîghira |
||
Administrator |
2013-04-11 - 2013-04-18
Anenii Noi, str. Chişinău, 68, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2013-11-08 - 2014-01-30
mun. Chişinău, Băcioi, str. 31 August, 16 |
||
Administrator |
2013-01-11 - 2014-07-15
Făleşti, Mărăndeni |
||
Administrator |
2013-09-10 - 2014-06-20
Rîşcani, str. Testemiţeanu N., 9 |
||
Lichidator Administrator |
2007-03-14 - 2020-11-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 13, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2013-07-10 - 2014-01-03
Orhei, str. Viteazul Mihai, 34 |
||
Administrator |
2013-10-04 - 2013-12-05
Ştefan Vodă, Slobozia |
||
Administrator |
2013-02-18 - 2016-12-02
Ungheni, str. Vieru Igor, 20 |
||
Administrator |
2013-08-13 - 2014-02-07
Călăraşi, Frumoasa |
||
Administrator |
2013-09-10 - 2014-01-23
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
2014-02-24 - 2017-03-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 31, ap.(of.) 31 |