Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
2012-04-02 - 2015-07-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 3, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
2005-04-04 - 2015-07-23
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
2006-12-06 - 2015-10-12
Edineţ, Alexăndreni |
||
Administrator Lichidator |
2010-06-28 - 2015-07-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 3/3, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
2012-06-29
Ungheni, str. Viteazul Mihai, 83 |
||
Administrator |
2014-04-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 90 |
||
Administrator Lichidator |
2014-06-13 - 2015-07-22
Soroca, Rubleniţa |
||
Lichidator Administrator |
1996-03-02
Făleşti, str. Eminescu Mihai, 64 |
||
Administrator |
2009-10-20 - 2011-03-29
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator |
2008-11-20 - 2011-12-27
Edineţ, str. Costin Miron, 48 |
||
Administrator |
2008-08-18 - 2011-10-25
Ungheni, Costuleni |
||
Administrator |
2007-11-08 - 2015-12-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Bâcului, 5/1 |
||
Administrator |
1997-11-14 - 2016-02-04
Edineţ, Cupcini, str. Soltîs Ion, 18 |
||
Administrator Lichidator |
2009-07-07 - 2015-11-23
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Zavodscaia str-la, 6 |
||
Administrator |
2012-03-28 - 2015-12-07
mun. Chişinău, Truşeni, str. Asachi Gh., 7 |
||
Lichidator |
2012-04-09 - 2015-12-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Nadejda, 14 |
||
Administrator |
2002-04-19
Făleşti, Năvîrneţ |
||
Administrator Lichidator |
2011-06-24 - 2024-04-16
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2014-02-11
Teleneşti, Pistruieni |
||
Lichidator Administrator |
2014-04-16 - 2021-04-14
Floreşti, str. Trandafirilor, 2 |
||
Lichidator Administrator |
2014-12-08 - 2021-04-15
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1998-03-04 - 2021-04-19
Briceni, str. Uzinelor, 18, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2009-05-04
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 30 |
||
Administrator |
2008-12-08
Şoldăneşti, Pohoarna |
||
Administrator |
2012-11-14 - 2022-04-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negureni, 2 |
||
Administrator |
2001-09-06 - 2024-06-10
Basarabeasca, Abaclia, str. Şcolii |
||
Administrator |
2012-01-02
Şoldăneşti, Pohoarna |
||
Administrator |
2012-05-08 - 2022-05-05
Străşeni, Micleuşeni |
||
Administrator Lichidator |
2004-02-24
Orhei, str. Nistreană, 50 |
||
Administrator |
1994-03-17 - 2022-07-05
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator Lichidator |
2010-06-18
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
2001-07-02 - 2021-06-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo S., 26, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2015-02-09
Rezina, Cinişeuţi |
||
Administrator |
1993-03-02
Orhei, str. Iachir I., 35, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1995-11-15 - 2021-06-11
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 8/9 |