Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-03-14
Criuleni, str. Victoriei, 19 |
||
Administrator |
2014-06-24 - 2020-02-18
Rîşcani, str. Lazăr Gheorghe, 11 |
||
Administrator |
1997-09-11 - 2020-02-18
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2009-10-23 - 2019-03-18
Călăraşi, Pîrjolteni |
||
Administrator Lichidator |
2012-09-21 - 2019-03-18
Orhei, str. Cupcea V., 9, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2013-09-11
Bălţi, str. Televiziunii, 5/b |
||
Administrator |
2006-02-20 - 2019-03-20
Rîşcani, Aluniş |
||
Administrator |
1997-11-18 - 2019-03-20
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 44, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
1997-10-09 - 2019-03-20
Bălţi, str. Decebal, 5, ap.(of.) 11 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2009-04-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 99, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2009-02-27 - 2024-05-02
Teleneşti, Vadul-Leca |
||
Administrator |
2006-02-15 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 44, ap.(of.) 83 |
||
Administrator |
1999-06-29 - 2020-02-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dimineţii, 48, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2000-04-06 - 2019-10-07
Străşeni, Codreanca |
||
Administrator |
2003-01-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 1/2 |
||
Administrator Lichidator |
2007-11-08
Drochia, Gribova |
||
Administrator |
2011-10-27 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 97, ap.(of.) 16 |
||
Lichidator Administrator |
2012-11-28
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1997-07-01 - 2020-02-19
Nisporeni, Selişte |
||
Administrator |
2011-05-06 - 2019-10-14
Şoldăneşti, str. Neaga Şt., 8 |
||
Administrator |
1995-10-20 - 2021-03-18
Briceni, str. Pionerscaia, 9 |
||
Administrator |
2007-11-20 - 2023-04-04
Sîngerei, Rădoaia |
||
Administrator |
2009-10-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 18/2, ap.(of.) 69 |
||
Administrator |
1998-02-05 - 2020-02-21
mun. Chişinău, Sîngera, str. Viilor, 4A |
||
Administrator |
2011-02-11 - 2022-03-23
Bălţi, str. Şalom Aleihem, 21 |
||
Administrator |
2013-10-18 - 2022-03-23
Bălţi, str. Bulgară, 120/A, ap.(of.) 83 |
||
Administrator |
2013-01-18 - 2022-03-22
Cimişlia, Iurievca |
||
Administrator |
2007-06-18 - 2013-04-16
Cahul, Roşu |
||
2008-07-01 - 2009-01-28
Cahul, str. Păcii, 28, ap.(of.) 27 |
|||
Administrator |
2007-02-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 5/4, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2014-05-16 - 2019-12-10
Rezina, Lipceni |
||
Administrator |
2007-12-18 - 2020-12-14
mun. Chişinău, Codru, str. Cîmpului, 3A |
||
Administrator |
2007-12-24 - 2020-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 39, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1997-06-09 - 2013-05-08
Briceni, Drepcăuţi |
||
Administrator |
2011-10-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 46 |