Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2004-11-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 64, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2004-12-13 - 2017-06-27
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 83/1 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
1999-09-20 - 2019-12-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 17/3, ap.(of.) 97 |
||
Administrator |
2014-07-16 - 2022-03-16
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
2014-11-05 - 2023-12-28
Taraclia, str. Ceapaev, 70 |
||
Administrator |
2000-02-14 - 2019-02-20
Criuleni, Cimişeni |
||
Administrator |
1992-10-20
Criuleni, Paşcani |
||
Administrator |
2009-08-07 - 2019-02-18
Cantemir, str. Doinelor, 36 |
||
Administrator |
2002-12-24
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Maiakovski Vl., 41 |
||
Administrator |
2009-10-08
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Viteazul Mihai, 99 |
||
Administrator |
2010-02-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Vâlcov, 4 |
||
Administrator |
2010-01-28 - 2019-02-22
Edineţ, str. Stroescu V., 40 |
||
Administrator |
2014-06-23 - 2019-02-22
Nisporeni, str. Marii Adunări Naţionale, 8, ap.(of.) 22 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2003-06-23 - 2019-06-04
mun. Chişinău, Truşeni |
||
Administrator |
2007-12-03 - 2021-03-18
Briceni, str. Tinereţii, 9 |
||
Administrator |
2005-04-11 - 2019-02-26
Criuleni, str. Biruinţei bd., 2/A |
||
Administrator |
2007-11-01 - 2019-02-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 32/B, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2001-08-02 - 2019-02-27
Teleneşti, Chiţcanii Vechi |
||
Administrator |
2003-10-17 - 2019-07-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza Vodă, 9/2, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2004-03-15 - 2019-02-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 16/1, ap.(of.) 50 |
||
Administrator Lichidator |
2012-05-22 - 2024-05-02
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
1998-04-08 - 2019-07-31
Străşeni, str. Chişinăului, 11, ap.(of.) 309 |
||
Lichidator Administrator |
2006-07-13
Bălţi, str. Tiraspol, 7, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2004-04-21 - 2024-06-12
Rîşcani, str. Rareş Petru, 14 |
||
Lichidator Administrator |
2002-04-03 - 2019-03-06
Anenii Noi, Ţînţăreni |
||
Administrator |
2007-11-27 - 2019-03-06
Sîngerei, str. Sadoveanu M., 28 |
||
Administrator |
1992-07-24 - 2019-03-06
Bălţi, str. Coroban Vasile, 10, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2007-03-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 3/A, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2006-11-10 - 2019-06-12
Cahul, str. Kogălniceanu Mihail, 2/G |
||
Administrator |
1997-05-28 - 2019-08-06
Edineţ, str. Apicultorului, 1 |
||
Administrator |
2012-12-17 - 2019-03-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 18/1, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2004-09-01
Rîşcani, Mihăileni |
||
2008-02-21 - 2010-10-22
Teleneşti, Chiştelniţa |
|||
Administrator |
1999-02-15 - 2016-06-28
Străşeni, Tătăreşti |
||
Administrator |
2001-10-29 - 2019-03-15
Criuleni, Hîrtopul Mare |