Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2005-09-14 - 2020-11-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 11 |
||
Administrator |
2011-10-07 - 2021-03-16
mun. Chişinău, Tohatin |
||
Administrator |
2012-01-23 - 2021-03-15
mun. Chişinău, Budeşti, str. Cireşilor, 21 |
||
Administrator |
2011-12-14 - 2020-02-17
Bălţi, str. Bulgară, 41, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2014-11-07 - 2020-02-17
Bălţi, str. Sîngerei, 30 |
||
Administrator |
2007-04-11
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 184 |
||
Administrator Lichidator |
1998-01-26 - 2018-04-06
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 26, ap.(of.) 97 |
||
1998-05-18 - 2004-05-31
Bălţi, str. Păcii, 113, ap.(of.) 2 |
|||
Administrator |
1997-09-17 - 2020-02-17
Făleşti, str. Trandafirilor, 8, ap.(of.) 1 |
||
Administrator Lichidator |
2001-05-08
Cantemir, str. Trandafirilor, 2 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2003-08-13
Rezina, Saharna |
||
Administrator |
2003-03-26
Nisporeni, str. Viilor, 154 |
||
Administrator |
2004-02-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 24/1, ap.(of.) 85 |
||
Administrator Lichidator |
2009-07-16 - 2022-03-14
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
2004-02-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Călăraşi, 35 |
||
Administrator |
2004-01-19 - 2008-03-27
Cahul, str. Rumeanţev P., 51 |
||
Administrator |
2004-02-10
Cahul, str. Viteazul Mihai, 47, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2004-02-13
Donduşeni, Sudarca |
||
Administrator |
2000-06-12 - 2020-02-18
Nisporeni, str. Libertăţii, 9 |
||
Administrator Lichidator |
1998-07-09 - 2022-03-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 48, ap.(of.) 7 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2011-10-27 - 2019-02-18
Străşeni, str. Coşbuc G., 28, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2002-10-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 18, ap.(of.) 149 |
||
Administrator |
2003-03-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 50, ap.(of.) 8 |
||
Lichidator |
2003-08-05 - 2008-01-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 5, ap.(of.) 302 |
||
Administrator |
2008-03-03 - 2016-04-27
Străşeni, str. Şciusev A., 17 |
||
Administrator |
2002-03-28 - 2018-09-13
Şoldăneşti, str. 31 August, 38 |
||
Administrator |
2008-12-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 30/4 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2005-02-24 - 2016-01-11
Bălţi, str. Ovidiu, 20, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-10-29 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 6, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
1997-08-19
Drochia, str. Donici A., 23 |
||
2008-02-14 - 2010-08-03
Ocniţa, Mereşeuca |
|||
Administrator |
2004-05-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 44 |
||
Administrator Lichidator Administrator |
2004-08-24 - 2019-02-01
Rîşcani, str. Independenţei, 201 |
||
Administrator |
2009-06-05
Drochia, str. Ciobanu Tamara, 43 |
||
Administrator |
2004-11-18
mun. Chişinău, Băcioi, str. Ştefan cel Mare, 48, ap.(of.) 22 |