Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-09-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 40/1, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2007-12-21 - 2017-11-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 71/6, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2003-10-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 46/5, ap.(of.) 105 |
||
Administrator |
2014-09-11 - 2020-08-14
Rezina, str. Eminescu Mihai, 2 |
||
Administrator |
2005-06-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 1, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2007-09-13 - 2015-06-09
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 11, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
1997-08-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 15 |
||
Administrator |
1997-08-20
Ialoveni, Ruseştii Noi |
||
Administrator |
1993-04-27 - 2012-08-21
Şoldăneşti, str. Victoriei, 3 |
||
Administrator |
2004-01-22 - 2023-11-29
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Bender, 5 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2008-02-14 - 2016-01-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 92, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1998-10-19
Străşeni, Scoreni |
||
Administrator |
1998-08-21
Străşeni, Rădeni |
||
Administrator |
2009-03-03 - 2019-06-10
Donduşeni, Briceni |
||
Administrator |
1998-01-21 - 2019-11-26
Bălţi, str. Cibotari Maria, 23/a |
||
Administrator |
2007-12-19 - 2019-06-10
Bălţi, str. Gogol, 38 |
||
Administrator |
1998-07-24
Străşeni, Micăuţi |
||
Administrator |
2010-11-22 - 2019-11-22
Ungheni, str. Cibotari Maria, 71 |
||
Administrator |
2003-12-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 300 |
||
Administrator |
2002-02-15 - 2009-02-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 36, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2007-12-19 - 2020-08-17
Bălţi, str. Arcaşului, 24 |
||
Administrator Lichidator |
2009-02-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 16/2, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2007-10-30 - 2019-01-31
Floreşti, Prodăneşti |
||
Administrator |
1995-03-16
Anenii Noi, Bulboaca |
||
Administrator |
1999-06-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 6, ap.(of.) 221 |
||
Administrator |
2001-05-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Aşhabad, 115/2 |
||
Administrator Lichidator |
2014-02-27 - 2019-06-11
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator |
1995-04-10 - 2018-12-10
Orhei, str. 31 August, 18 |
||
Administrator |
2000-04-07 - 2020-10-16
Străşeni, Găleşti |
||
Administrator |
2000-04-07 - 2020-10-16
Străşeni, Găleşti |
||
Administrator |
2002-09-02
mun. Chişinău, Durleşti, str. Testemiţeanu N., 9 |
||
Administrator |
1996-02-06
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
2003-11-12 - 2018-12-11
Edineţ, Cupcini, str. Ştefan cel Mare, 47 |
||
Administrator |
2008-02-07 - 2018-12-11
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2008-02-07 - 2018-12-11
Ocniţa, Otaci, str. Prieteniei, 3, ap.(of.) 70 |