Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-01-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 17, ap.(of.) 100 |
||
Administrator |
1998-05-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 18, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
2010-05-27
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 34, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2001-10-16 - 2009-11-24
Soroca, Holoşniţa, 10/3, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2002-02-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tatarbunar, 40, ap.(of.) 2,3 |
||
Administrator |
2005-03-09
Donduşeni, Frasin |
||
Administrator |
2003-04-25
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator |
2006-12-11
Hînceşti, Bălceana |
||
Administrator |
2006-12-20 - 2008-02-29
Orhei, Neculăieuca |
||
Administrator |
1999-04-09
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator |
1999-06-29
Străşeni, Grebleşti |
||
Administrator |
1998-10-12 - 1999-09-28
Cahul, Zîrneşti |
||
Administrator |
2002-12-05
Cahul, Manta |
||
Administrator |
1994-12-08 - 2018-02-05
Anenii Noi, str. Kosmodemianskaia Z., 7 |
||
Administrator |
1994-07-19 - 2019-07-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 4/2, ap.(of.) 106 |
||
Administrator |
2000-04-07 - 2006-07-28
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 10, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2010-12-09 - 2019-06-04
mun. Chişinău, Durleşti, str. Păcii, 71 |
||
Administrator |
2014-07-09 - 2020-02-05
Nisporeni, Şişcani |
||
Administrator |
2011-10-10
Orhei, Sirota |
||
Administrator |
2003-02-25 - 2019-11-21
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator |
1997-10-27
Bălţi, str. Glavan Boris, 33, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
2002-12-05
Rîşcani, Costeşti, str. Prieteniei, 4, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2002-11-28
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2012-09-11 - 2018-09-04
Glodeni, Ustia |
||
Administrator |
1997-07-24
Cahul, Vadul lui Isac |
||
1997-12-22 - 2010-02-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Meniuc George, 8 |
|||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2001-02-07 - 2010-04-29
Edineţ, Alexăndreni |
||
Administrator Lichidator |
2010-05-12 - 2019-06-04
Bălţi, str. Feroviarilor, 2 |
||
Administrator |
1998-06-22 - 2019-06-03
Bălţi, str. Bulgară, 49, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
2002-11-27 - 2009-09-30
Edineţ, Cupcini, str. Biruinţei, 27 |
||
Administrator |
2003-03-18
Ocniţa, Clocuşna |
||
Administrator |
2007-04-23 - 2019-06-03
Bălţi, str. Coroban Vasile, 8, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
1999-07-02 - 2010-03-09
Edineţ, Oneşti |
||
Administrator |
1998-02-02
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Turghenev, 13 |
||
Administrator |
1998-06-30 - 2001-11-21
UTA Găgăuzia, Dezghingea |