Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-01-29
Glodeni, str. Moldova, 17 |
||
Administrator |
2008-09-09 - 2011-06-29
Leova, Tomai |
||
Administrator |
2008-09-18 - 2011-04-14
Leova, str. Podul de Flori, 8 |
||
Administrator |
2008-09-29
Hînceşti, str. 31 August, 8, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2008-10-02 - 2009-03-14
Leova, Filipeni |
||
Administrator |
2008-10-22 - 2011-11-29
Cimişlia |
||
Administrator |
2010-09-10 - 2021-07-30
Cahul, str. Dorobanţilor, 60 |
||
Administrator |
1997-08-06 - 2008-11-07
Basarabeasca, str. Gogol, 4 B, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
2008-11-05
Hînceşti, str. Gribov N., 5 |
||
Administrator |
2008-11-05
Basarabeasca, Abaclia |
||
Administrator |
1998-08-17 - 2000-03-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 3, ap.(of.) 242 |
||
Administrator |
2004-08-16
Cahul, Doina |
||
Administrator |
2004-08-04 - 2013-11-29
Cantemir, Antoneşti |
||
Administrator |
2004-08-10
Cahul, Baurci-Moldoveni |
||
Administrator |
2008-01-28
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
2008-01-28
Orhei, str. Iachir I., 23, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2004-08-18 - 2015-05-26
Cantemir, Ciobalaccia |
||
Administrator |
2006-08-14 - 2015-08-12
Rîşcani, Vasileuţi |
||
Administrator |
2008-04-16
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator |
2008-03-04
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2008-03-13
Teleneşti, Ciulucani |
||
Administrator |
1997-03-18 - 2017-05-26
Cahul, str. Şcheia şos., 49 |
||
Administrator |
2008-03-05 - 2008-07-08
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2008-03-11 - 2008-07-08
Orhei, Budăi |
||
Administrator |
2004-08-11 - 2013-09-20
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator |
2008-04-15
Edineţ, Cuconeştii Noi |
||
Administrator |
1998-11-13
Hînceşti, Cărpineni |
||
Administrator |
1999-01-12 - 2017-05-19
Cahul, Paşcani |
||
Administrator |
2008-04-30 - 2010-09-07
Rezina, str. Glavan Boris, 13 |
||
Administrator |
2008-06-03 - 2012-01-16
Rezina, Ciorna, str. 31 August, 7 |
||
Administrator |
2008-06-20 - 2009-08-24
Teleneşti, str. Rareş Petru, 7, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2008-07-10 - 2009-03-12
Rezina, str. Lomonosov M., 9 |
||
Administrator |
2008-07-29 - 2012-03-15
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
2001-07-31 - 2018-04-13
Făleşti, Pîrliţa |
||
Administrator |
1998-07-09 - 2020-03-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Medicilor, 16 |