|
|
1999-05-04
Anenii Noi, Speia
|
|
|
|
1997-06-16 - 2015-08-19
Bălţi, str. Trandafirilor, 7
|
|
|
|
1998-07-09 - 2022-03-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 48, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2006-09-26 - 2020-02-18
Ungheni, str. Creangă Ion, 27, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2011-10-27 - 2019-02-18
Străşeni, str. Coşbuc G., 28, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1993-02-26
Anenii Noi, Albiniţa, str. Chişinăului, 8
|
|
|
|
2008-01-21 - 2013-03-06
Ocniţa, Hădărăuţi
|
|
|
|
2003-09-22
Străşeni, Lozova, str. Dealul Morilor, 17
|
|
|
|
2003-12-10 - 2010-09-24
Drochia, str. Stere C., 35
|
|
|
|
2002-04-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 40/2
|
|
|
|
2002-11-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 5, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1995-02-17
Rîşcani, str. Şevcenko T., 166
|
|
|
|
1998-05-26 - 2020-11-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 1/2, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2002-12-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 9, ap.(of.) 99
|
|
|
|
2009-09-16 - 2019-09-20
Bălţi, str. Libertăţii, 7/A
|
|
|
|
1999-05-17 - 2017-05-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 176, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2013-07-15
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Slavioglo M., 4
|
|
|
|
2005-07-26 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Basarabiei, 7
|
|
|
|
2007-05-16 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Hîjdeu A., 70/2
|
|
|
|
2001-08-30 - 2020-12-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 57, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2008-01-25 - 2010-08-09
Ocniţa, Hădărăuţi
|
|
|
|
2014-09-04 - 2020-12-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 17/8, ap.(of.) 91
|
|
|
|
2004-08-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 26
|
|
|
|
2007-05-04
Sîngerei, Ţambula
|
|
|
|
2004-09-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2/2, ap.(of.) 194
|
|
|
|
1998-02-17 - 2010-09-10
Bălţi, str. Cahul, 48, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2001-05-16
Rezina, str. 27 August, 70/1
|
|
|
|
2012-04-12 - 2024-04-03
Teleneşti, Ordăşei
|
|
|
|
2004-12-13 - 2017-06-27
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 83/1
|
|
|
|
1998-01-13 - 2020-02-18
mun. Chişinău, Vatra, str. Pruncul Ion, 2
|
|
|
|
1993-08-10 - 2005-02-07
Soroca, Căinarii Vechi
|
|
|
|
2005-01-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 12, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2000-08-02 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moldoviţa, 35
|
|
|
|
1997-07-16 - 2020-12-03
Anenii Noi, Chetrosu
|
|
|
|
1998-01-21 - 2019-07-04
Cantemir, Capaclia, str. Schinoasa-Deal, 136
|
|