Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-10-22 - 2015-03-13
Străşeni, str. Cantemir D., 23 |
||
Administrator |
1998-07-06 - 2015-05-20
Străşeni, str. Mateevici Alexei, 1, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
1997-03-25 - 2015-10-16
Anenii Noi, str. Glavan Boris, 12/A |
||
Administrator |
1995-03-17 - 2015-07-17
Anenii Noi, str. Livezilor, 17, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1994-03-03 - 2015-09-16
Anenii Noi, str. Kosmodemianskaia Z., 4, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1997-01-24 - 2015-10-01
Anenii Noi, str. Ceapaev, 10 |
||
Administrator |
1998-06-29 - 2015-10-01
Anenii Noi, Bulboaca, str. Eminescu Mihai, 44 |
||
Administrator |
1995-02-20 - 2015-11-10
Anenii Noi, Bulboaca, str. Biruinţei, 23, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1997-06-04 - 2015-11-30
Anenii Noi, Bulboaca |
||
Administrator |
1998-07-23 - 2015-07-22
Bălţi, str. Moldoviţa, 1 |
||
Administrator |
2015-02-26 - 2015-06-05
Cantemir, str. Combatanţilor, 18 |
||
Administrator |
2015-01-20 - 2017-02-07
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
2015-02-04 - 2017-03-06
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2001-03-19 - 2015-09-04
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Lenin, 140 |
||
Administrator |
1998-04-17 - 2016-02-22
Anenii Noi, Speia, str. <, 13 |
||
Administrator |
1999-01-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/2, ap.(of.) 111 |
||
Administrator |
1995-11-29 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 11, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2000-12-19 - 2017-01-16
Rîşcani, Druţa |
||
Administrator |
2002-02-04 - 2017-01-02
Cantemir, Pleşeni |
||
Administrator |
1998-07-01 - 2020-02-17
Făleşti, str. Bălţului, 1, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1999-02-12 - 2016-03-24
Donduşeni, str. Vieru Igor, 61 |
||
Administrator |
1998-09-01 - 2017-04-12
Căuşeni, Taraclia |
||
Administrator Lichidator |
2011-12-20
Basarabeasca, Abaclia, str. Secrieru Ion |
||
Administrator |
2008-11-26
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 163, ap.(of.) 85 |
||
Administrator |
2011-09-01 - 2024-08-29
Şoldăneşti, str. Păcii, 26, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2012-08-01
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2009-12-23 - 2019-01-04
Criuleni, Dubăsarii Vechi |
||
Administrator |
1998-02-10 - 2017-04-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42 |
||
Administrator Lichidator |
2005-12-20 - 2019-01-04
Edineţ, str. Cirimpei Octavian, 79 |
||
Administrator |
2003-12-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 20/1 |
||
Administrator |
2012-08-30
Taraclia, str. Panov O., 50 |
||
Administrator |
2012-01-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ciocîrliei, 17/3 |
||
Administrator |
2011-11-11 - 2021-03-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 84A |
||
Administrator |
2004-07-19 - 2021-03-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 29, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
1998-09-10
Criuleni, Măgdăceşti |