Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-12-19
Cantemir, Ciobalaccia |
||
Administrator |
2004-12-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 118, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1999-11-18 - 2021-02-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 54 |
||
Administrator Lichidator |
2007-12-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 113, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2015-01-22 - 2019-07-30
Făleşti, str. Stamati C., 5, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2004-11-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 26/3""A |
||
Administrator |
2004-12-08
Anenii Noi, Maximovca, str. Tineretului, 34 |
||
Administrator |
1999-11-02 - 2020-02-10
Făleşti, str. Moldovei, 14, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2014-02-12 - 2015-07-21
Cimişlia, str. Alexandru cel Bun, 20/1 |
||
Administrator |
1998-10-29 - 2019-07-30
Cantemir, str. Trandafirilor, 9, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
2001-10-08
Străşeni, Scoreni |
||
Administrator |
2001-10-04
Edineţ, str. 31 August 1989, 21/4 |
||
1997-09-19 - 2004-07-01
Bălţi, str. Saltîkov-Şcedrin, 30 |
|||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2004-02-03
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator |
1995-08-29
Rîşcani, Duruitoarea |
||
Administrator |
2013-01-11
Cimişlia, str. Alecsandri Vasile, 30 |
||
Administrator |
2004-08-04
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 43 |
||
Administrator |
1997-09-12 - 2001-06-12
Hînceşti, Boghiceni |
||
Administrator |
2011-12-20
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
2011-08-02
Făleşti, Călineşti |
||
Administrator |
2011-01-27
Cimişlia, Lipoveni |
||
Administrator |
2010-02-13 - 2019-07-31
Orhei, Vatici |
||
Administrator |
2014-04-15 - 2020-09-02
UTA Găgăuzia, Beşghioz, str. Lenin, 181 |
||
Administrator |
2004-07-30
Cahul, str. Plugarilor, 1, ap.(of.) 103 |
||
Administrator |
2013-06-27 - 2013-07-11
Hînceşti, Pervomaiscoe |
||
Administrator |
2012-04-20
Ialoveni, Mileştii Mici, str. Ştefan cel Mare, 100 |
||
Administrator |
2008-10-21 - 2018-02-09
Ungheni, Zagarancea |
||
Administrator |
2008-10-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 161/5, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
2010-04-02 - 2021-03-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 1, ap.(of.) 61 |
||
Administrator |
1997-11-06
Edineţ, Burlăneşti |
||
Administrator |
2004-04-23
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2004-11-18
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
2004-06-30
Edineţ, Parcova |
||
Administrator |
2004-06-29 - 2009-05-20
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
2013-01-28 - 2013-08-08
Ocniţa, Otaci, str. Tineretului, 26 |