Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-02-12 - 2016-01-19
Cahul, str. Tineretului, 10, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2003-06-10
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 19/5, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2003-06-25
Edineţ, Bădragii Noi |
||
Administrator |
2008-08-06 - 2020-08-20
Hînceşti, Pogăneşti |
||
Administrator |
2003-05-08
Sîngerei, str. Boţu Pavel, 2 |
||
Administrator |
2000-12-14
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
2000-07-24 - 2007-09-04
Briceni, str. Independenţei, 1 |
||
Administrator |
1997-11-25
Briceni, Lipcani, str. Jukovski, 56 |
||
Administrator |
1996-03-06 - 2008-06-10
Edineţ, str. Dacia, 1 |
||
2000-02-15 - 2004-09-30
Briceni, Corjeuţi |
|||
Administrator |
2006-06-27
mun. Chişinău, Codru, str. Solnecinaia, 194 |
||
Lichidator Administrator |
1998-12-02 - 2019-07-16
Bălţi, str. Caracioban D., 45 |
||
Administrator |
2009-05-18 - 2020-04-17
Hînceşti, Cărpineni, str. Arnăutu M., 34 |
||
Administrator |
2002-01-04 - 2005-10-18
Briceni, Cotiujeni |
||
Administrator |
2010-07-22 - 2020-04-17
Hînceşti, Călmăţui |
||
Administrator |
2011-08-26 - 2020-04-17
Hînceşti, str. Enescu George, 75 |
||
Administrator |
2001-11-15
Donduşeni, str. Sîrbu Elena, 3/25 |
||
Administrator |
1999-02-18
Donduşeni, Elizavetovca |
||
Administrator |
2003-11-28 - 2009-12-29
Edineţ, Viişoara |
||
Administrator |
2002-09-23
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
2013-05-15 - 2020-04-17
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 182 |
||
Administrator |
2003-12-02 - 2009-01-29
Edineţ, Cupcini, str. Livezilor, 10, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
1998-10-08 - 2018-06-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 10, ap.(of.) 203 |
||
Administrator |
2014-11-05 - 2020-04-17
Hînceşti, str. Lazo Serghei, 30 |
||
Administrator |
2014-11-11 - 2020-04-17
Hînceşti, str. Gura Cotului, 39 |
||
Administrator Lichidator |
1992-07-28
Bălţi, str. 31 August 1989, 137/1 |
||
Administrator |
1998-05-26 - 2018-06-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 46, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1997-09-25
Briceni, str. Păcii, 23 |
||
1997-12-08 - 2004-06-02
Donduşeni, str. Florilor, 1/1 |
|||
Administrator |
2007-02-21
Cantemir, Lărguţa |
||
Administrator |
1997-11-13 - 2000-07-13
Soroca, str. Independenţei, 77/70 |
||
Administrator |
2002-02-04 - 2007-01-31
Edineţ, Hancăuţi |
||
Administrator |
2002-07-26
mun. Chişinău, Cricova, str. Minerilor, 13/1 |
||
Lichidator Administrator |
2003-01-28 - 2009-04-17
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 3, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
2003-07-10 - 2019-11-28
Hînceşti, str. Creangă Ion, 52, ap.(of.) 25 |