Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-11-27 - 2012-11-22
Ungheni, Valea Mare |
||
Administrator |
1997-07-22 - 2019-05-21
Briceni, Tabani |
||
Administrator |
2008-01-10 - 2012-08-09
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
2008-01-21 - 2012-09-25
Ungheni, Todireşti |
||
Administrator |
2008-01-21 - 2013-01-16
Ungheni, Boghenii Vechi |
||
Administrator |
2009-05-04 - 2015-04-02
Nisporeni, Bursuc |
||
Administrator |
2009-09-18
Ungheni, str. Creangă Ion, 25/A |
||
Administrator |
2009-09-22
Nisporeni, Ciuteşti |
||
Administrator |
2010-08-03 - 2012-10-05
Ungheni, str. Boico Alexandru, 3, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2010-10-06
Nisporeni, Şişcani |
||
Administrator |
2010-11-26 - 2014-11-18
Nisporeni, Soltăneşti |
||
Administrator |
2010-12-27 - 2016-06-09
Ungheni, str. Naţională, 43/3, ap.(of.) 77 |
||
Administrator |
2011-07-20 - 2013-01-09
Ungheni, Cornova |
||
Administrator |
2011-09-02 - 2012-07-18
Ungheni, str. Arghezi Tudor str-la, 1 |
||
Administrator |
1993-01-22 - 2012-11-02
Anenii Noi, str. Mărţişor, 19 |
||
Administrator |
2000-03-06 - 2012-07-31
Hînceşti, str. Ciorbă Toma, 10, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1995-04-03 - 2012-09-12
Orhei, str. Florilor, 31 |
||
Administrator |
1996-03-27 - 2012-08-07
Drochia, Sofia |
||
Administrator |
1994-06-14 - 2012-12-26
Drochia, Nicoreni |
||
Administrator |
1995-09-15 - 2018-04-10
Bălţi, Elizaveta, str. Magnet Ion, 38 |
||
Administrator |
1996-04-18 - 2012-12-26
Drochia, Sofia |
||
Administrator |
2012-05-24
Ungheni, Agronomovca |
||
Administrator |
2012-07-26 - 2012-09-06
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 12, ap.(of.) 516 |
||
Administrator |
2000-07-04 - 2012-08-10
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
2012-09-13 - 2013-01-04
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun str-la 2, 15 |
||
Administrator |
1997-10-10 - 2014-10-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 380 |
||
Administrator |
2002-12-04 - 2017-01-17
Dubăsari, Coşniţa |
||
Administrator |
2000-10-12 - 2018-02-21
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Ananiev, 17 |
||
Administrator |
1998-07-03 - 2020-02-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Aeroport, 12, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2002-12-12
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 1 |
||
Administrator |
2000-07-24
mun. Chişinău, Truşeni, str. Tineretului, 30 |
||
Administrator |
1997-07-23 - 2017-08-16
mun. Chişinău, Durleşti, str. Alexandru cel Bun, 23 |
||
Administrator |
1998-02-26 - 2017-08-29
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Micle Veronica, 38 |
||
Administrator |
1997-09-19 - 2017-04-18
Ialoveni, Zîmbreni |
||
Administrator |
1998-07-01 - 2024-08-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 19/5, ap.(of.) 1 |