|
|
2009-05-11 - 2018-04-21
Nisporeni, Bălăneşti
|
|
|
|
2012-04-09 - 2020-10-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Horea Vintilă, 7, ap.(of.) 37
|
|
|
|
1996-10-22 - 2018-04-20
Edineţ, Brînzeni
|
|
|
|
2001-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ţepeş Vlad, 19
|
|
|
|
2001-02-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 92, ap.(of.) 61
|
|
|
|
1999-08-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 89, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2001-02-16 - 2002-02-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Braniştii, 11, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2001-02-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 7/4, ap.(of.) 55
|
|
|
|
1996-02-07
Donduşeni, str. Sîrbu Elena, 9/A, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2000-05-02 - 2021-12-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florării, 2/Z
|
|
|
|
2001-03-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 13, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1997-11-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 38/3, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2001-04-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 82/2, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2011-09-19
Ialoveni, str. Iachir I., 6, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2006-09-14 - 2023-03-16
Nisporeni, Cioreşti
|
|
|
|
1998-05-13 - 2018-04-25
Bălţi, str. Libertăţii, 14
|
|
|
|
2008-02-19 - 2021-12-21
Taraclia, str. Novopazarscaia, 13
|
|
|
|
1998-02-26 - 2014-12-16
Anenii Noi, Merenii Noi
|
|
|
|
2001-09-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 46/5, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2001-10-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cojocarilor, 19
|
|
|
|
2001-01-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 10, ap.(of.) 116
|
|
|
|
2001-01-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Brâncuşi C., 146/A, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1998-04-21 - 2018-04-25
Bălţi, str. Independenţei, 18/A
|
|
|
|
1996-07-31 - 2019-08-20
Ialoveni, str. Prieteniei, 10, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2008-03-12 - 2014-12-17
Călăraşi, Sipoteni
|
|
|
|
1999-10-20 - 2022-07-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 66/1, ap.(of.) 86
|
|
|
|
2001-03-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 34/2, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2001-11-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 2/3, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2001-01-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 53/1, ap.(of.) 152
|
|
|
|
2001-02-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 2, ap.(of.) 149
|
|
|
|
2001-02-12
mun. Chişinău, Vatra, str. Florilor, 9
|
|
|
|
2001-02-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 12/3
|
|
|
|
2001-03-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 61/2, ap.(of.) 104
|
|
|
|
1998-07-21 - 2018-06-25
Cantemir, Cociulia
|
|
|
|
2012-09-18 - 2023-03-22
Ungheni, str. Lupu Vasile, 6, ap.(of.) 33
|
|