Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-04-27 - 2003-06-09
Criuleni, Coşerniţa |
||
Administrator |
1999-05-11 - 2004-05-27
Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 3, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1998-01-23 - 2003-07-21
Bălţi, str. Stamati C., 28, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1998-03-25 - 2003-06-16
Glodeni, str. Suveranităţii, 17 |
||
Administrator |
1998-04-08 - 2003-06-16
Glodeni, str. Stere C., 1 |
||
Administrator |
1998-03-30 - 2003-06-16
Glodeni, Duşmani |
||
Administrator |
1998-04-01 - 2003-06-16
Glodeni, Viişoara |
||
Administrator |
1998-03-27 - 2003-06-16
Glodeni, Hîjdieni |
||
Administrator |
1998-03-27 - 2003-06-16
Glodeni, Cuhneşti |
||
Administrator |
1998-04-01 - 2003-06-18
Glodeni, str. Decebal, 28 |
||
Administrator |
1998-03-30 - 2003-06-18
Glodeni, str. Eminescu Mihai, 16 |
||
Administrator |
1998-03-26 - 2003-06-18
Glodeni, Cajba |
||
Administrator |
1998-04-01 - 2003-09-16
Briceni, Lipcani, str. Doina, 70 |
||
Administrator |
1997-10-21 - 2003-04-04
Briceni, str. Lermontov M., 4 |
||
Administrator |
1998-04-13 - 2003-08-08
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
1998-04-07 - 2003-11-11
Hînceşti, Voinescu |
||
Administrator |
2001-07-17 - 2003-07-21
Floreşti, str. Costin Miron, 17 |
||
Administrator |
1997-07-24 - 2003-09-22
Ungheni, Corneşti, str. Ştefan cel Mare, 6 |
||
Administrator |
1995-07-13 - 2003-06-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo S., 29 |
||
Administrator |
1995-04-13 - 2002-10-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 16/1, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2002-09-03 - 2003-02-26
Bălţi, str. Kiev, 81 |
||
Administrator |
1998-07-31 - 2003-02-24
Rîşcani, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 55 |
||
Administrator |
1997-04-17 - 2002-11-27
Cantemir, str. Eminescu Mihai, 1, ap.(of.) 532 |
||
Administrator |
1997-07-02 - 2002-12-05
Briceni, str. Turghenev, 6, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1997-12-11 - 2002-12-23
Briceni, Caracuşenii Vechi |
||
Administrator |
2000-07-28 - 2002-12-02
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator |
1997-09-19 - 2002-11-11
Ştefan Vodă, Viişoara |
||
Administrator |
2001-06-20 - 2002-11-12
Căuşeni, str. Cantemir D., 32, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2000-02-25 - 2003-03-13
Călăraşi, Nişcani |
||
Administrator |
2002-02-26 - 2002-11-13
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
2001-12-27 - 2002-12-02
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
2001-05-16 - 2002-12-06
Ungheni, str. Iorga Nicolae, 38 |
||
Administrator |
1997-06-04 - 2002-12-27
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 79, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
2001-06-14 - 2003-03-27
UTA Găgăuzia, Cişmichioi |
||
Administrator |
1996-04-09 - 2003-03-18
mun. Chişinău, Cricova, str. Frunze M., 48 |