Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-02-28 - 2023-10-25
Şoldăneşti, str. 31 August, 18, ap.(of.) 104 |
||
Administrator |
2015-02-19
Căuşeni, str. Eminescu Mihai bd., 25, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1998-06-15
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 19 |
||
Lichidator Administrator |
1993-01-06 - 2022-05-20
Ocniţa, str. Creangă Ion, 43, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2013-06-25 - 2022-05-20
UTA Găgăuzia, Etulia, str. Lenin, 69 |
||
Administrator |
2006-02-02 - 2022-10-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 30/2, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2001-10-17 - 2022-05-24
Hînceşti, Sofia |
||
Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv |
1992-01-29
Căuşeni, Copanca, str. Alexandru cel Bun, 120 |
||
Administrator |
1998-10-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu Nicolae, 1/2, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
1996-09-13 - 2022-05-23
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1998-11-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 12/2, ap.(of.) 66 |
||
Administrator |
1997-06-25
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
2014-05-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi L., 12 |
||
Administrator |
1993-02-12
Drochia, str. Lupu Vasile, 44 |
||
Administrator |
2003-07-25 - 2022-05-26
Orhei, Morozeni |
||
Administrator |
2004-04-09 - 2022-05-26
Rezina, str. 27 August, 50 |
||
Administrator |
2014-01-13 - 2022-05-30
Ocniţa, Vălcineţ |
||
Administrator |
2005-08-03 - 2022-05-30
Leova, str. Caragiale I.L., 1, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2015-03-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Eugen, 4, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2012-02-06 - 2023-11-18
Hînceşti, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 38 |
||
Administrator |
2007-01-25
Drochia, str. Delavrancea Barbu, 14 |
||
Administrator |
2008-02-11 - 2023-01-19
Cantemir, Iepureni |
||
Administrator |
1993-12-30 - 2023-11-18
Hînceşti, Mereşeni |
||
Administrator |
2011-05-05 - 2022-12-05
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Limanscaia, 34 |
||
Administrator |
1999-05-12
Şoldăneşti, str. Doina, 1 |
||
Lichidator |
2014-08-22 - 2024-05-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 2, ap.(of.) 94 |
||
Administrator |
2013-02-18 - 2022-06-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Bâcului, 1/1 |
||
Administrator |
2009-06-03 - 2023-01-20
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 57 |
||
Administrator |
2012-08-21 - 2022-06-03
Edineţ, str. Zadnipru P., 7, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2009-04-02 - 2022-06-01
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Lenin, 74 |
||
Administrator |
2015-01-27 - 2022-06-06
Ocniţa, Sauca |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2009-04-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21, ap.(of.) 809 |
||
Administrator Lichidator |
1993-01-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 5/1, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1998-08-04 - 2022-07-07
mun. Chişinău, Budeşti |
||
Administrator |
2013-07-25
Briceni, Balasineşti |