Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2010-06-28 - 2015-07-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 3/3, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
2010-04-23 - 2015-07-30
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
2010-05-11 - 2015-08-12
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
2011-01-10 - 2015-10-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 13/3, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2014-05-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 12/3 |
||
Administrator |
1998-04-14 - 2015-08-04
Criuleni, Oniţcani |
||
Administrator |
2007-04-28 - 2020-06-18
Rezina, str. Trandafirilor, 6/2, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
2007-12-05 - 2020-06-18
Rezina, str. Energeticienilor, 12, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2001-12-26
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
2003-01-09 - 2020-05-27
Basarabeasca, str. Depoului str-la, 7/A, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2008-08-26 - 2011-10-10
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Krîlov, 26 |
||
Administrator |
1996-02-02 - 2011-02-03
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
2009-02-12 - 2011-04-14
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
2009-02-12 - 2011-04-14
Briceni, Trestieni |
||
Administrator |
2009-02-11 - 2011-04-14
Briceni, Pererita |
||
Administrator |
2009-02-17 - 2011-04-14
Briceni, Slobozia-Şirăuţi |
||
Administrator |
2009-02-25 - 2011-04-14
Briceni, Tabani |
||
Administrator |
2010-05-05 - 2011-03-10
Briceni, Cotiujeni |
||
Administrator |
2008-06-18 - 2011-10-18
Edineţ, Ruseni |
||
Administrator |
2008-07-01 - 2011-11-11
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
2008-12-03 - 2011-09-21
Ocniţa, Otaci, str. Korceaghin Pavel, 13, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2009-01-30 - 2011-07-04
Donduşeni, str. Gangal Vasile, 123 |
||
Administrator |
2009-02-12 - 2011-05-12
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
2009-12-16 - 2011-06-09
Briceni, Lipcani, str. Negruzzi Constantin bd., 1, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2010-02-24 - 2011-08-25
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
2009-03-05 - 2011-12-06
Briceni, str. Frunze M., 40 |
||
Administrator |
2009-08-21 - 2011-12-01
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
2010-02-22 - 2011-12-29
Ocniţa |
||
Administrator |
2002-12-04 - 2011-06-08
Cahul, str. Sanatoriului, 10, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2000-06-21 - 2011-08-17
Taraclia, Cairaclia, str. Parhomenko Alexandr, 33 |
||
Administrator |
2002-09-19 - 2011-12-21
Taraclia, str. Donskoi str-la, 7 |
||
Administrator |
2002-03-29 - 2011-08-25
Bălţi, str. Halturin Stepan, 1 |
||
Administrator |
1993-03-11 - 2011-03-18
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 96, ap.(of.) 32 |
||
Lichidator Administrator |
1999-03-22 - 2015-12-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 9/2, ap.(of.) 36 |
||
Administrator Lichidator |
2003-06-27 - 2015-11-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ţepeş Vlad, 5, ap.(of.) 7 |