Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-11-14 - 2020-06-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 2A, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1997-06-05 - 2020-06-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 39, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2008-01-11
Cahul, str. 31 August, 19, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
2014-10-13 - 2024-04-22
Hînceşti, Cărpineni, str. 31 August, 97 |
||
Administrator |
2006-07-10 - 2021-04-02
Leova, Iargara, str. Mateevici A., 6, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2014-02-13
Briceni, str. Cehov, 5 |
||
Administrator |
2002-07-18 - 2012-06-11
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
1993-12-14 - 2002-12-09
Soroca, str. Cosăuţului, 4 |
||
Administrator |
1997-03-10 - 2002-12-18
Soroca, str. Limba Română, 13, ap.(of.) 62 |
||
Administrator |
2008-06-05 - 2021-04-02
mun. Chişinău, Truşeni, str. Cireşar, 37 |
||
Administrator |
1999-06-30 - 2019-12-09
Bălţi, str. Mureşanu Andrei str-la, 22 |
||
Administrator |
1992-10-02
Străşeni, Micăuţi |
||
2000-02-11 - 2006-01-12
Briceni, str. Independenţei, 25, ap.(of.) 6 |
|||
2000-03-20 - 2005-01-03
Briceni, Balasineşti |
|||
Administrator Lichidator |
2000-02-03
Soroca, Sobari |
||
Administrator |
2002-07-24
Floreşti, str. Dacia, 21/2, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1997-05-07 - 2017-09-04
Drochia, str. Sorocii şos., 7 |
||
Administrator |
1998-07-20 - 2017-09-14
Drochia, str. Doina, 23 |
||
Administrator |
1997-06-17
Căuşeni, Cîrnăţeni |
||
Administrator |
1992-09-23
Drochia, str. Mitropolit Varlaam, 1 |
||
Administrator |
2001-08-14 - 2019-11-19
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Lenin, 24 |
||
Administrator |
1993-02-26
Teleneşti, str. Cantemir Dmitrie, 110 |
||
Administrator |
1998-02-09
Hînceşti, Oneşti |
||
Administrator |
1994-07-26 - 2005-02-07
Soroca, str. Teilor, 4 |
||
Administrator |
1998-06-05
Cahul, Manta |
||
Administrator |
1998-06-12
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator Lichidator |
1996-01-15 - 2005-10-11
Soroca, str. Cosăuţului, 4 |
||
Administrator |
1992-06-08 - 2005-12-01
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Iubileinaia, 5, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2011-07-05 - 2022-04-11
Donduşeni |
||
Administrator |
1998-06-09 - 2009-05-07
Cahul, str. Negruzzi Constantin bd., 129, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1996-01-31 - 2008-07-18
Bălţi, str. Puşkin A., 74 |
||
Administrator |
1992-07-27 - 2009-05-21
Hînceşti, str. 31 August, 72 |
||
Administrator |
2010-10-18 - 2021-04-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Sf.Gheorghe, 2 |
||
Administrator Lichidator |
1999-09-14 - 2022-04-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 50 |
||
Administrator |
2004-11-05 - 2021-04-05
Hînceşti, Crasnoarmeiscoe |