Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2010-07-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 28 |
||
Administrator |
2012-11-29 - 2023-10-23
Cimişlia, Satul Nou |
||
Administrator |
2005-04-21 - 2020-01-10
Cimişlia, Hîrtop |
||
Administrator |
2007-03-13 - 2020-01-10
Basarabeasca, str. Marx Karl, 205, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2008-09-09 - 2020-01-10
Basarabeasca, str. Sindicatelor, 30 |
||
Administrator |
2007-12-29 - 2020-02-28
Cahul, Găvănoasa |
||
Administrator |
2012-07-12 - 2020-01-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 3, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1994-12-22
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
1994-07-14
Cimişlia, Hîrtop |
||
Administrator |
2007-04-26 - 2020-01-09
Drochia, str. Alecsandri Vasile, 96 |
||
Administrator |
2008-09-30 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinarilor, 12 |
||
Administrator |
2011-06-15 - 2020-01-11
Basarabeasca, str. Cărămizilor, 33 |
||
Administrator |
1995-01-30
Hînceşti, Bujor |
||
Administrator |
2010-06-30 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 23/1, ap.(of.) 338 |
||
Administrator |
1993-07-07 - 2020-02-28
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Komsomolskaia, 52 |
||
Administrator |
2000-11-15 - 2020-01-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 86, ap.(of.) 142 |
||
Lichidator Administrator |
2005-07-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hîjdeu A., 94/1, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1995-09-12 - 2022-03-29
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Maiakovski Vl., 67 |
||
Lichidator |
2014-03-03 - 2020-01-13
Ocniţa, str. Independenţei, 51 |
||
Administrator |
2005-10-17 - 2022-04-01
Orhei, Bolohan |
||
Administrator Lichidator |
2006-07-10 - 2020-01-13
Drochia, str. Burebista, 130 |
||
Administrator |
1999-12-15 - 2020-01-14
Floreşti, Ciripcău |
||
Administrator |
2003-01-11 - 2020-01-14
Cahul, str. Lupu Vasile, 40 |
||
Administrator |
1997-11-07 - 2020-02-28
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda, 55, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
2010-03-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38/4, ap.(of.) 158 |
||
Administrator |
2003-02-17 - 2020-01-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 40/3, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2006-07-13 - 2020-01-15
Leova, Hîrtop |
||
Administrator |
2009-02-21 - 2020-01-15
Hînceşti, Căţeleni |
||
Administrator |
2010-02-25 - 2020-01-15
Hînceşti, Cărpineni, str. Putnei, 40 |
||
Administrator |
2006-07-03 - 2020-01-15
Hînceşti, Paşcani |
||
Lichidator Administrator |
2003-07-16 - 2020-01-11
Ungheni, Mănoileşti |
||
Administrator Lichidator |
2006-03-09 - 2024-04-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 4/2 |
||
Administrator |
2008-11-25 - 2020-01-16
Leova, Filipeni |
||
Administrator |
2009-02-24 - 2020-01-16
Leova, str. Independenţei, 42, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2007-12-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 47 |