Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-04-13 - 2010-06-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 30/1, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
1998-05-29 - 2019-06-06
Bălţi, str. Lazo S., 11 |
||
Administrator |
1994-08-31 - 2016-12-02
Basarabeasca, str. Şcolii, 3 |
||
Administrator |
1995-05-30 - 2007-01-18
Soroca, str. Iachir I., 2 |
||
Administrator Lichidator |
1997-09-24 - 2007-06-20
Soroca, str. Tineretului, 23 |
||
Administrator |
1998-03-11 - 2008-11-30
Hînceşti, str. Creangă Ion, 11 |
||
Administrator Administrator |
1996-08-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucuriei, 18 |
||
Administrator |
2010-10-19 - 2019-12-16
Edineţ, str. Lazo S., 119 |
||
Administrator |
2001-01-16 - 2019-12-17
Briceni, str. Gogol, 7 |
||
Administrator |
2009-06-01 - 2019-12-17
Leova, Iargara, str. Negruzzi C., 10 |
||
Administrator |
1998-10-09 - 2012-05-18
Rîşcani, Grinăuţi |
||
Administrator |
2012-03-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 9, ap.(of.) 6 |
||
Administrator Lichidator |
2015-03-02 - 2019-12-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov Mihail, 51/1, ap.(of.) 93 |
||
Administrator |
2007-12-24 - 2019-12-17
Soroca, str. Toamnei, 48/B |
||
Administrator |
2009-04-02 - 2019-12-16
Drochia, str. Mitropolit Varlaam, 19, ap.(of.) 12 |
||
Administrator Lichidator |
2004-01-15 - 2019-12-18
Cimişlia, str. Creangă Ion, 21 |
||
Administrator |
2013-02-06 - 2019-12-16
Basarabeasca, Iordanovca |
||
Administrator |
1997-09-29 - 2020-12-16
Bălţi, str. Gagarin Iu., 114 |
||
Administrator |
2001-06-12 - 2019-12-19
UTA Găgăuzia, Avdarma, str. Gagarin Iu., 73 |
||
Administrator |
2012-06-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 11/3A, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2004-12-27 - 2021-01-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55, ap.(of.) 284 |
||
Administrator |
2005-10-11
Criuleni, Corjova |
||
Administrator |
2009-11-30 - 2020-02-26
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
2010-09-20 - 2019-12-19
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
1995-11-27 - 2020-02-21
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Krîlov, 27 |
||
Administrator |
2007-02-16 - 2019-12-20
Drochia, Nicoreni |
||
Administrator |
2007-10-25
Soroca, Visoca |
||
Administrator |
2006-11-29 - 2019-12-20
Briceni, Drepcăuţi |
||
Administrator |
2002-02-28 - 2013-06-27
UTA Găgăuzia, Beşalma, str. Miciurin, 38 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2003-12-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 10, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2006-09-08 - 2013-07-01
Donduşeni, Scăieni |
||
Administrator |
2001-09-01 - 2020-05-11
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Octombrie, 35 |
||
Administrator |
2003-11-12 - 2019-12-19
Hînceşti, Nemţeni |
||
Administrator |
2006-10-17 - 2015-10-29
Ocniţa |
||
Administrator |
1998-09-24 - 2024-03-06
Bălţi, str. Bulgară, 19/11, ap.(of.) 23 |